Jesper Dahlsgaard
Erhvervsaktiv siden: | 30. nov. 2008 (15 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | KOMPLEMENTARSELSKABET LINKÖPING III ApS (Ejer) |
Største overskud: | 18.449' DKK K/S SVEDENGATAN - LINKÖPING (2016) |
Største underskud: | -278.000' DKK EAC Invest A/S (Nu: Det Østasiatiske Kompagni A/S) (2014) |
Største egenkapital: | 740.000' DKK EAC Invest A/S (Nu: Det Østasiatiske Kompagni A/S) (2014) |
Største gæld: | 961.385' DKK SANTA FE GROUP HOLDING LTD. A/S (2014) |
Flest årsværk: | 18 årsværk hos SCANLEASING DANMARK A/S (2017) |
Længste aktivitet: | Direktør af SCANDINAVIAN JOINT SHIPPING SERVICE ApS (8 år 8 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet startede i 2008 hos KOMPLEMENTARSELSKABET LINKÖPING III ApS i rollen som Ejer. Jesper Dahlsgaard købte en del af virksomheden d. 30. november 2008 og fik dermed en ejerandel på 10-14.99%. På det tidspunkt bestod ejerkredsen foruden Jesper af: Philip Schou, KOMPLEMENTARSELSKABET LINKÖPING III ApS, Jan Michael Kongerslev og 4 andre personer. Titlen som Ejer har Jesper nu bestreddet i 7 år 1 måned, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor køb og salg af egen fast ejendom. Her mere end 7 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste årsrapport fra 2023 som viste et overskud på 3' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Dahlsgaard consulting ApS
Ejerandel: 100%
Tidslinje (29)
-
EJENDOMSANPARTSSELSKABET AF 31. MAJ 1996
Fratrådt som direktørDato: 14.12.2023
Registreringsdato: 14.12.2023 -
SCANDINAVIAN JOINT SHIPPING SERVICE ApS
Fratrådt som direktørDato: 14.12.2023
Registreringsdato: 14.12.2023 -
EAC Invest A/S (Nu: Det Østasiatiske Kompagni A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 28.04.2023
Registreringsdato: 28.04.2023
Blå bog (fortsat)
Jesper har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 15 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
01.04.2015 - 14.12.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
26.03.2015 - 14.12.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
20.04.2021 - 25.04.2022
Bestyrelsesmedlem
26.04.2022 - 28.04.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
11.03.2019 - 30.09.2021
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Direktør
01.07.2017 - 23.08.2021
Ejer
01.07.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Jesper Dahlsgaard har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2016 som bestyrelsesmedlem hos K/S SVEDENGATAN - LINKÖPING der præsenterede et overskud på 18.449' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2014 som bestyrelsesmedlem hos K/S SVEDENGATAN - LINKÖPING der præsenterede et underskud på 2.261' DKK.
Jesper har i alt siddet i bestyrelsen hos 10 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 5 år 10 måneder fra 2014 til 2020 hos SCANLEASING HOLDING A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 4.111' DKK (K/S LINKÖPING III).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 900' DKK (EAC Invest A/S (Nu: Det Østasiatiske Kompagni A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 41.700' DKK (EAC Invest A/S (Nu: Det Østasiatiske Kompagni A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 127' DKK (KOMPLEMENTARSELSKABET LINKÖPING III ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jesper' netværk er Kim Fruerlund Phillip.