Jesper Vinter Barslund
Erhvervsaktiv siden: | 23. okt. 2007 (16 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | SKAMOL RUSSIA A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 9.597.590' DKK SYD ENERGI HOLDING A/S (Nu: Norlys Holding A/S) (2022) |
Største underskud: | -1.220.089' DKK SYD ENERGI HOLDING A/S (Nu: Norlys Holding A/S) (2016) |
Største egenkapital: | 29.078.696' DKK Norlys a.m.b.a. (2022) |
Største gæld: | 11.935.822' DKK SYD ENERGI HOLDING A/S (Nu: Norlys Holding A/S) (2022) |
Flest årsværk: | 847 årsværk hos Norlys a.m.b.a. (2016) |
Længste aktivitet: | Direktør af Norlys a.m.b.a. (5 år) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte den dag i 2007 i SKAMOL RUSSIA A/S (tidligere SKAMOL CHINA A/S) i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Jesper Vinter Barslund i 1 år 3 måneder, inden stoppet d. 2. februar 2009.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2017 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 28. juni 2017.
Direktørposter (1)
-
Norlys a.m.b.a.
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.09.2019
Bestyrelsesposter (4)
-
Telia Mobil Danmark A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 22.05.2024 -
Norlys Holding A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 07.10.2019 -
Fordelsselskabet A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 22.05.2024 -
Norlys Digital & Tele Holding A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 03.10.2020
Ejendomme (2)
Tidslinje (75)
-
RAH Fiberbredbånd A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 12.08.2024
Registreringsdato: 12.08.2024 -
Eniig Forsyning A/S (Nu: Norlys Infrastruktur A/S)
Fratrådt som direktørDato: 22.05.2024
Registreringsdato: 22.05.2024 -
SE ENERGI OG KLIMA HOLDING A/S (Nu: Norlys Forsyning A/S)
Fratrådt som direktørDato: 22.05.2024
Registreringsdato: 22.05.2024
Blå bog (fortsat)
Jesper har en portefølge af helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget ihærdig virksomhedsleder sammenlignet med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 12 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
22.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
22.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
03.10.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
07.10.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
07.02.2020 - 12.08.2024
Ejerandel: Intet ejerskab
Jesper Vinter Barslund har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem i SYD ENERGI HOLDING A/S (Nu: Norlys Holding A/S) der præsenterede et overskud på 9.597.590' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem i Norlys Digital & Tele Holding A/S der præsenterede et underskud på 281.159' DKK.
Jesper har i alt siddet i bestyrelsen hos 30 forskellige selskaber (heraf 16 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 4 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 4 år 11 måneder fra 2019 til i dag hos Norlys Holding A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 560.755' DKK (Norlys a.m.b.a.).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 281.159' DKK (Norlys Digital & Tele Holding A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 28.892.145' DKK (Norlys a.m.b.a.).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 341' DKK (NCM CORE A/S (Nu: NCM CORE ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Jesper' netværk er Gert Vinther Jørgensen.