Lars Jessen
Erhvervsaktiv siden: | 24. maj 2007 (17 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | LARS JESSEN HOLDING ApS (Ejer) |
Største overskud: | 1.913' DKK Suzla Invest ApS (2023) |
Største underskud: | -26' DKK MEGASPOT WIFI ApS (Nu: JESSEN INVESTERING ApS) (2014) |
Største egenkapital: | 1.111' DKK LARS JESSEN HOLDING ApS (2023) |
Største gæld: | 9.299' DKK Suzla Invest ApS (2020-21) |
Længste aktivitet: | Ejer af LARS JESSEN HOLDING ApS (17 år 3 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder begyndte for alvor dengang i 2007 hos LARS JESSEN HOLDING ApS som Ejer, Direktør og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Lars Jessen og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Titlen som Ejer, Direktør og Stifter har Lars nu besiddet i 17 år 3 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 17 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste årsrapport fra 2023 kunne fremvise et overskud på 260' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
LARS JESSEN HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
JESSEN TRADING ApS
Via LARS JESSEN HOLDING ApS -
Suzla Invest ApS
Via LARS JESSEN HOLDING ApS
Direktørposter (3)
-
Suzla Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.08.2020 -
LARS JESSEN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.05.2007 -
JESSEN TRADING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.05.2007
Ejendomme (2)
Tidslinje (10)
-
Askov Mudeaters
Fratrådt som repræsentantDato: 07.03.2024
Registreringsdato: 07.03.2024 -
Askov Mudeaters
Tilknyttet som repræsentantDato: 09.03.2023
Registreringsdato: 09.03.2023 -
Suzla Invest ApS
Tilknyttet som direktørDato: 20.08.2020
Registreringsdato: 20.08.2020
Blå bog (fortsat)
Lars har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 17 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
20.08.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
24.05.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
24.05.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Repræsentant
09.03.2023 - 07.03.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
18.02.2014 - 13.04.2016
Ejerandel: Intet ejerskab
Lars Jessen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn LARS JESSEN HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 1.111' DKK. Igennem sit holdingselskab LARS JESSEN HOLDING ApS har Lars dermed også ejerandele i JESSEN TRADING ApS (100%) samt Suzla Invest ApS (50-66.65%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Lars Jessen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor Suzla Invest ApS fremviste et overskud på 1.913' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014 hvor MEGASPOT WIFI ApS (Nu: JESSEN INVESTERING ApS) fremviste et underskud på 26' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.913' DKK (Suzla Invest ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 15' DKK (JESSEN TRADING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.111' DKK (LARS JESSEN HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 404' DKK (JESSEN TRADING ApS).
En af de forbindelser som går igen i Lars' netværk er Suzette Demediuk Steen Nielsen.