Patrick Michael Anesen
Erhvervsaktiv siden: | 1. sep. 2010 (14 år) |
Karrieren startede hos: | BRIDGE HOLDING ApS (Direktør) |
Største overskud: | 685' DKK Fapi ApS (2015-16) |
Største underskud: | -424' DKK QPS ApS (2022) |
Største egenkapital: | 584' DKK Fapi ApS (2015-16) |
Største gæld: | 8.647' DKK Fapi ApS (2015-16) |
Længste aktivitet: | Ejer af Dhps ApS (6 år 8 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte den dag i 2010 i BRIDGE HOLDING ApS i hvervet som Direktør. Hvervet som Direktør havde Patrick Michael Anesen i 3 år, inden stoppet d. 19. september 2013.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor finansielle holdingselskaber. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2014 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 26. september 2014.
Direktørposter (1)
-
QPS ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.11.2018
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
Dhps ApS (5-9.99%)
Er ikke længere ejerDato: 24.06.2024
Registreringsdato: 24.06.2024 -
QPS ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.11.2018
Registreringsdato: 01.11.2018 -
Fapi ApS (25-33.33%)
Er ikke længere ejerDato: 07.03.2018
Registreringsdato: 07.03.2018
Blå bog (fortsat)
Patrick har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 12 år 2 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
22.10.2018 - Stadig aktiv
Direktør
01.11.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
04.10.2017 - 24.06.2024
Ejerandel: 5-9.99% -
Stifter og Direktør
17.07.2015 - 01.01.2018
Ejer
20.08.2015 - 07.03.2018
Ejerandel: 33,33% -
Direktør
01.09.2010 - 19.09.2013
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015-16 hvor Fapi ApS landede et overskud på 685' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor QPS ApS landede et underskud på 424' DKK.