Erik Højer Larsen
Erhvervsaktiv siden: | 18. dec. 2006 (17 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | DANA-TANK A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 9.126' DKK A/S I.P.L. HOLDING (2016-17) |
Største underskud: | -89.695' DKK A/S I.P.L. HOLDING (2018-19) |
Største egenkapital: | 148.076' DKK A/S I.P.L. HOLDING (2013-14) |
Største gæld: | 92.107' DKK A/S I.P.L. INDUSTRI PRODUKT LEM (2014-15) |
Flest årsværk: | 94 årsværk hos A/S I.P.L. INDUSTRI PRODUKT LEM (2015-16) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af A/S I.P.L. HOLDING (16 år 7 måneder) |
Det hele begyndte for alvor dengang i 2006 hos DANA-TANK A/S som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Erik Højer Larsen i 6 år 4 måneder, inden stoppet den 1. maj 2013.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor fremstilling af andre tanke og beholdere af metal. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2016-17 kunne fremvise et overskud på 8.878' DKK. Virksomheden ophørte endegyldigt den 19. februar 2021.
Bestyrelsesposter (1)
-
A/S I.P.L. HOLDING
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 22.02.2008
Ejendomme (1)
Tidslinje (13)
-
Ejendomsselskabet Stauning Mejeri ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 14.05.2024
Registreringsdato: 14.05.2024 -
Ejendomsselskabet Stauning Mejeri ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 08.09.2020
Registreringsdato: 08.09.2020 -
Ejendomsselskabet Stauning Mejeri ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 07.09.2020
Registreringsdato: 07.09.2020
Blå bog (fortsat)
Erik har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 17 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
03.09.2019 - 07.09.2020
Bestyrelsesmedlem
08.09.2020 - 14.05.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
18.12.2006 - 01.05.2013
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
18.12.2006 - 01.05.2013
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
18.12.2006 - 01.05.2013
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
13.02.2007 - 07.02.2008
Bestyrelsesmedlem
22.02.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Erik Højer Larsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2016-17 som bestyrelsesmedlem hos A/S I.P.L. HOLDING der præsenterede et overskud på 9.126' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2018-19 som bestyrelsesmedlem hos A/S I.P.L. HOLDING der præsenterede et underskud på 89.695' DKK.
Erik har i alt siddet i bestyrelsen hos 7 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 16 år 7 måneder fra 2008 til i dag hos A/S I.P.L. HOLDING.
En af de forbindelser som går igen i Erik' netværk er Johan Christian Bendix Øllgaard Jensen.