Anette Paulsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2011 (13 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | PILLEVARME ApS (Ejer) |
Største overskud: | 1.618' DKK PILLEVARME ApS (2022) |
Største underskud: | -304' DKK PILLEVARME ApS (2019) |
Største egenkapital: | 4.790' DKK PILLEVARME ApS (2022) |
Største gæld: | 9.911' DKK PILLEVARME ApS (2021) |
Flest årsværk: | 6 årsværk hos PILLEVARME ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af PILLEVARME ApS (8 år 4 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet begyndte for alvor dengang i 2011 i PILLEVARME ApS som Ejer. Anette Paulsen købte en andel af virksomheden den 1. januar 2011 og havde en andel på 25-33.33%. På det tidspunkt bestod partnerkredsen udover Anette af: Jan Paulsen, Brian Paulsen og Annelise Paulsen. Hvervet som Ejer har Anette nu besiddet i 8 år 4 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor branchen vejgodstransport. Her mere end 8 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste årsregnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 1.066' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
AP Pillevarme Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
PILLEVARME ApS
Via AP Pillevarme Holding ApS
Direktørposter (1)
-
AP Pillevarme Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.08.2022
Ejendomme (2)
Tidslinje (10)
-
Pillevarme Holding ApS (20-24.99%)
Er ikke længere ejerDato: 23.08.2022
Registreringsdato: 23.08.2022 -
AP Pillevarme Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 23.08.2022
Registreringsdato: 23.08.2022 -
Pillevarme Holding ApS
Fratrådt som direktørDato: 23.08.2022
Registreringsdato: 23.08.2022
Blå bog (fortsat)
Anette har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 13 år 9 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
23.08.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
19.08.2022 - 23.08.2022
Ejerandel: 24% -
Ejer
01.01.2011 - 08.05.2019
Ejer
09.05.2019 - 19.08.2022
Reel ejer
01.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 24%
Anette Paulsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn AP Pillevarme Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 1.282' DKK. Igennem sit holdingselskab AP Pillevarme Holding ApS har Anette dermed også ejerandele i PILLEVARME ApS (20-24.99%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Anette Paulsen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor PILLEVARME ApS fremviste et overskud på 1.618' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor PILLEVARME ApS fremviste et underskud på 304' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.066' DKK (PILLEVARME ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 4.612' DKK (PILLEVARME ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.282' DKK (AP Pillevarme Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Anette' netværk er Jan Paulsen.