Lone Palm Villebro Jørgensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. maj 2007 (17 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | ODENSE SPORT & EVENT A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 24.976' DKK ODENSE SPORT & EVENT A/S (2023) |
Største underskud: | -48.768' DKK ODENSE SPORT & EVENT A/S (2018) |
Største egenkapital: | 233.557' DKK ODENSE SPORT & EVENT A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af NYBORG FRISKOLE (2 år 2 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet startede for alvor en dag i 2007 i ODENSE SPORT & EVENT A/S med titlen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Lone Palm Villebro Jørgensen i 1 år, før fratrædelsen d. 26. maj 2008.
Nu arbejder virksomheden med konferencecentre og kursusejendomme. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne vise et overskud på 24.976' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Gaardmosteriet I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (3)
-
Gaardmosteriet I/S v/Flemming Villebro Jørgensen & Birgitte Villebro Harrebek (Nu: Gaardmosteriet I/S) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 09.08.2023
Registreringsdato: 09.08.2023 -
ODENSE SPORT & EVENT A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 26.05.2008
Registreringsdato: 26.05.2008 -
ODENSE SPORT & EVENT A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.05.2007
Registreringsdato: 01.05.2007
Blå bog (fortsat)
Lone har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 4 år 4 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
09.08.2023 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5% -
Reel ejer
20.04.2018 - 25.06.2020
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
01.05.2007 - 26.05.2008
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Lone' netværk er Flemming Villebro Jørgensen.