Kristian Busk Mouritzen
Erhvervsaktiv siden: | 20. dec. 2011 (12 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | BUSK MOURITZEN HOLDING ApS (Ejer) |
Største overskud: | 45.357' DKK BUSK MOURITZEN HOLDING ApS (2014-15) |
Største underskud: | -11.619' DKK BUSK MOURITZEN HOLDING ApS (2017-18) |
Største egenkapital: | 55.078' DKK BUSK MOURITZEN HOLDING ApS (2014-15) |
Største gæld: | 56.782' DKK K/S Bolig Falen Odense (2021-22) |
Flest årsværk: | 36 årsværk hos Webshipper ApS (2021) |
Længste aktivitet: | Direktør af BUSK MOURITZEN HOLDING ApS (12 år 8 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet startede i 2011 hos BUSK MOURITZEN HOLDING ApS i rollen som Ejer, Stifter og Direktør. Virksomheden blev alene grundlagt af Kristian Busk Mouritzen og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Titlen som Ejer, Stifter og Direktør har Kristian nu bestreddet i 12 år 8 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor branchen virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Her mere end 12 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste regnskab fra 2023-24 som viste et overskud på 615' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
BUSK MOURITZEN HOLDING ApS
Ejerandel: 66.66-89.99%
Indirekte ejede Selskaber (10)
-
Egebjerg Bakke I A/S
Via BUSK MOURITZEN HOLDING ApS -
FABLE INVEST ApS
Via BUSK MOURITZEN HOLDING ApS -
FableWood ApS
Via FABLE INVEST ApS -
SØM - Skødstrupgård A/S
Via BUSK MOURITZEN HOLDING ApS -
Segaltvej 16 ApS
Via SØM - Skødstrupgård A/S -
OMK Invest ApS
Via BUSK MOURITZEN HOLDING ApS -
Sport ApS
Via OMK Invest ApS -
Ejendomsselskabet Lysbuen A/S
Via BUSK MOURITZEN HOLDING ApS -
Komplementarselskabet Falen Odense ApS
Via BUSK MOURITZEN HOLDING ApS -
K/S Bolig Falen Odense
Via Komplementarselskabet Falen Odense ApS
Direktørposter (4)
-
BUSK MOURITZEN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.12.2011 -
OMK Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.08.2020 -
Sport ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.08.2020 -
Komplementarselskabet Falen Odense ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.12.2021
Bestyrelsesposter (8)
-
Segaltvej 16 ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 02.12.2020 -
ProSleep ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 28.04.2022 -
Egebjerg Bakke I A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 17.11.2017 -
FABLE INVEST ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 25.09.2018 -
SØM - Skødstrupgård A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 07.10.2020 -
Sport ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 07.08.2020 -
Ejendomsselskabet Lysbuen A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.06.2021 -
K/S Bolig Falen Odense
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 21.12.2021
Ejendomme (2)
Tidslinje (43)
-
BUSK MOURITZEN HOLDING ApS (66.66-89.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 15.09.2024
Registreringsdato: 15.09.2024 -
BUSK MOURITZEN HOLDING ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 14.09.2024
Registreringsdato: 14.09.2024 -
MDI II ApS
Fratrådt som direktørDato: 12.04.2024
Registreringsdato: 12.04.2024
Blå bog (fortsat)
Kristian har været involveret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget driftig virksomhedsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 12 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
28.04.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
21.12.2021 - Stadig aktiv
Ejer
20.10.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% Via BUSK MOURITZEN HOLDING ApS -
Bestyrelsesmedlem
21.12.2021 - Stadig aktiv
Ejer
25.08.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager Via Komplementarselskabet Falen Odense ApS -
Bestyrelsesmedlem og Ejer
30.06.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% Via BUSK MOURITZEN HOLDING ApS -
Bestyrelsesmedlem
02.12.2020 - Stadig aktiv
Ejer
25.09.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via SØM - Skødstrupgård A/S
Kristian Busk Mouritzen er desuden ejer af holdingselskabet OMK Invest ApS (ejer pt. 33,33%). Gennem holdingselskabet OMK Invest ApS ejes der også andele i Sport ApS (50-66.65%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Kristian Busk Mouritzen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kristian Busk Mouritzen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2014-15 som bestyrelsesmedlem hos SKYBRANDS A/S der præsenterede et overskud på 43.858' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem hos Webshipper ApS der præsenterede et underskud på 5.415' DKK.
Kristian har i alt siddet i bestyrelsen hos 16 forskellige selskaber (heraf 5 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 8 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 6 år 10 måneder fra 2017 til i dag hos Egebjerg Bakke I A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 9.103' DKK (SKYBRANDS A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 4.922' DKK (Many Digital A/S (Nu: Many Digital ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 37.770' DKK (K/S Bolig Falen Odense).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -3.560' DKK (Webshipper ApS).
En af de forbindelser som går igen i Kristian' netværk er Ole Normann Tolderlund.