Gitte Jenny Kyhne Carlstedt
Erhvervsaktiv siden: | 23. maj 2008 (16 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | FOCUSDATING.DK AMBA (Bestyrelsesmedlem) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af Fonden Sigridsminde (5 år 2 måneder) |
Karrieren I Danmark startede for alvor en dag i 2008 ved FOCUSDATING.DK AMBA med titlen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Gitte Jenny Kyhne Carlstedt i 4 år 1 måned, før stoppet den 11. juli 2012.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor andre personlige serviceydelser i.a.n.. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2013 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 5. november 2013.
Tidslinje (4)
-
FOCUSDATING.DK AMBA
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 11.07.2012
Registreringsdato: 11.07.2012 -
HUSET FOCUS A.M.B.A.
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.05.2011
Registreringsdato: 01.05.2011 -
HUSET FOCUS A.M.B.A.
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 31.01.2009
Registreringsdato: 31.01.2009
Blå bog (fortsat)
Gitte har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 9 år 4 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
15.07.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
23.05.2008 - 11.07.2012
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
31.01.2009 - 01.05.2011
Ejerandel: Intet ejerskab
Gitte har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 4 år 1 måned fra 2008 til 2012 hos FOCUSDATING.DK AMBA.
En af de forbindelser som går igen i Gitte' netværk er Finn Dyrby Hermansen.