Charlotte Ankerstjerne
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 1990 (34 år) |
Karrieren startede hos: | C.A.T. AGENCIES A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 14.089' DKK C.A.T. HOLDING ApS (2020-21) |
Største underskud: | -1.530' DKK SLP NR. 11.024 A/S (Nu: LCH TEXTRADE A/S) (2016-17) |
Største egenkapital: | 56.304' DKK C.A.T. HOLDING ApS (2022-23) |
Største gæld: | 18.347' DKK SLP NR. 11.024 A/S (Nu: LCH TEXTRADE A/S) (2016-17) |
Flest årsværk: | 11 årsværk hos VICH 2584 A/S (Nu: C.A.T. AGENCIES A/S) (2021-22) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af C.A.T. AGENCIES A/S (34 år) |
Karrieren i erhvervslivet startede for alvor en dag i 1990 ved C.A.T. AGENCIES A/S (tidligere VICH 2584 A/S) med titlen som Bestyrelsesmedlem, Reel ejer og Direktør. Rollen som Bestyrelsesmedlem har Charlotte Ankerstjerne nu bestreddet i 34 år, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Nu arbejder virksomheden med agenturhandel med blandet sortiment. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2022-23 kunne vise et overskud på 3.734' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
C.A.T. HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
C.A.T. AGENCIES A/S
Via C.A.T. HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
C.A.T. HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.07.1999 -
C.A.T. AGENCIES A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.03.2002
Bestyrelsesposter (1)
-
C.A.T. AGENCIES A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.10.1990
Ejendomme (2)
Tidslinje (12)
-
MICIO & CO ApS
Fratrådt som direktørDato: 13.12.2023
Registreringsdato: 13.12.2023 -
CAT NORDIC A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 08.04.2019
Registreringsdato: 08.04.2019 -
MICIO & CO ApS
Tilknyttet som direktørDato: 06.07.2016
Registreringsdato: 06.07.2016
Blå bog (fortsat)
Charlotte har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 34 år.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
12.07.1999 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
01.10.1990 - Stadig aktiv
Reel ejer
12.07.1999 - Stadig aktiv
Direktør
08.03.2002 - Stadig aktiv
Ejerandel: 90,67% -
Direktør
16.12.2003 - 08.03.2012
Reel ejer
01.07.2016 - 13.12.2023
Direktør
06.07.2016 - 13.12.2023
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
26.04.2007 - 10.09.2019
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
01.05.1995 - 22.06.1999
Ejerandel: Intet ejerskab
Charlotte Ankerstjerne er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn C.A.T. HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 56.304' DKK. Igennem holdingselskabet C.A.T. HOLDING ApS har Charlotte derfor også ejerandele i C.A.T. AGENCIES A/S (90-99.99%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Charlotte Ankerstjerne, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor C.A.T. HOLDING ApS kunne offentliggøre et overskud på 14.089' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor MICIO & CO ApS kunne offentliggøre et underskud på 64' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 12.713' DKK (C.A.T. HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 56.304' DKK (C.A.T. HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 3.542' DKK (VICH 2584 A/S (Nu: C.A.T. AGENCIES A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Charlotte' netværk er Kim Overgaard Schlichting.