Bonnie Bay Andersen
Erhvervsaktiv siden: | 13. jun. 2013 (11 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | Selskabet af 24. oktober 2018 A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 4.706' DKK FERREO HOLDING A/S (2016-17) |
Største underskud: | -1.681' DKK FERREO HOLDING A/S (2018-19) |
Største egenkapital: | 21.781' DKK FERREO HOLDING A/S (2015-16) |
Største gæld: | 11.776' DKK FERREO A/S MASKIN- OG BEHOLDERFABRIK (Nu: Selskabet af 24. oktober 2018 A/S) (2016-17) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos FERREO HOLDING A/S (2022-23) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af FERREO HOLDING A/S (11 år 3 måneder) |
Det begyndte for alvor dengang i 2013 i Selskabet af 24. oktober 2018 A/S (tidligere FERREO A/S MASKIN- OG BEHOLDERFABRIK) som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Bonnie Bay Andersen i 2 år 10 måneder, inden stoppet d. 2. maj 2016.
Virksomhedens branche var dengang indenfor fremstilling af andre tanke og beholdere af metal. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2013-14 kunne fremvise et overskud på 1.974' DKK. Virksomheden ophørte slutteligt den 13. december 2019.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Bayan
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Bestyrelsesposter (1)
-
FERREO HOLDING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 13.06.2013
Ejendomme (2)
Tidslinje (4)
-
Bayan (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 15.07.2020
Registreringsdato: 15.07.2020 -
FERREO A/S MASKIN- OG BEHOLDERFABRIK (Nu: Selskabet af 24. oktober 2018 A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 02.05.2016
Registreringsdato: 02.05.2016 -
FERREO A/S MASKIN- OG BEHOLDERFABRIK (Nu: Selskabet af 24. oktober 2018 A/S)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 13.06.2013
Registreringsdato: 13.06.2013
Blå bog (fortsat)
Bonnie har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 11 år 3 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
15.07.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
13.06.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
13.06.2013 - 02.05.2016
Ejerandel: Intet ejerskab
Bonnie Bay Andersen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2016-17 som bestyrelsesmedlem i FERREO HOLDING A/S der præsenterede et overskud på 4.706' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2018-19 som bestyrelsesmedlem i FERREO HOLDING A/S der præsenterede et underskud på 1.681' DKK.
Bonnie har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 11 år 3 måneder fra 2013 til i dag hos FERREO HOLDING A/S.
En af de forbindelser som går igen i Bonnie' netværk er Jens Peter Sørensen.