Robert Laurent Plain
Erhvervsaktiv siden: | 20. jun. 2007 (17 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | PLAIN HOLDING ApS (Ejer) |
Største overskud: | 3.735' DKK HOLM & GRUT A/S (2022-23) |
Største underskud: | -709' DKK HOLM & GRUT A/S (2013-14) |
Største egenkapital: | 6.508' DKK HOLM & GRUT A/S (2022-23) |
Største gæld: | 9.289' DKK HOLM & GRUT A/S (2019-20) |
Flest årsværk: | 18 årsværk hos HOLM & GRUT A/S (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af PLAIN HOLDING ApS (17 år 3 måneder) |
Erhvervskarrieren startede for alvor en dag i 2007 ved PLAIN HOLDING ApS med titlen som Ejer, Direktør og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Robert Laurent Plain og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Rollen som Ejer, Direktør og Stifter har Robert nu bestreddet i 17 år 3 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Her 17 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste årsrapport fra 2022-23 kunne vise et overskud på 718' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
PLAIN HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
HOLM & GRUT A/S
Via PLAIN HOLDING ApS -
Plain Works ApS
Via PLAIN HOLDING ApS
Direktørposter (1)
-
PLAIN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.06.2007
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
HOLM & GRUT A/S (20-24.99%)
Er ikke længere ejerDato: 22.11.2022
Registreringsdato: 22.11.2022 -
HOLM & GRUT A/S (20-24.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 22.11.2022
Registreringsdato: 22.11.2022 -
HOLM & GRUT INTERNATIONAL A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 16.11.2020
Registreringsdato: 16.11.2020
Blå bog (fortsat)
Robert har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 17 år 3 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
18.01.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
20.06.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
16.11.2017 - Stadig aktiv
Reel ejer
23.02.2018 - 19.02.2019
Reel ejer
20.02.2019 - 28.11.2019
Reel ejer
29.11.2019 - 22.11.2021
Reel ejer
23.11.2021 - 21.11.2022
Ejer
22.11.2022 - 22.11.2022
Ejerandel: 24% -
Bestyrelsesmedlem
16.11.2017 - 16.11.2020
Reel ejer
23.02.2018 - 19.02.2019
Reel ejer
20.02.2019 - 16.11.2020
Ejerandel: 28%
Robert Laurent Plain er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn PLAIN HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 2.524' DKK. Igennem holdingselskabet PLAIN HOLDING ApS har Robert derfor også ejerandele i HOLM & GRUT A/S (20-24.99%) og Plain Works ApS (100%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Robert Laurent Plain, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor HOLM & GRUT A/S kunne offentliggøre et overskud på 3.735' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2013-14 hvor PLAIN HOLDING ApS kunne offentliggøre et underskud på 128' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Robert' netværk er Louise Bering Plain.