Annie Sylvia Vest
Erhvervsaktiv siden: | 2. aug. 1983 (41 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | F W LEASING ApS (Direktør) |
Største overskud: | 3.012' DKK TØMRER- OG SNEDKERFIRMA FREDE VEST A/S (2021-22) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 9.090' DKK F W LEASING ApS (2018-19) |
Største gæld: | 5.131' DKK TØMRER- OG SNEDKERFIRMA FREDE VEST A/S (2017-18) |
Flest årsværk: | 22 årsværk hos TØMRER- OG SNEDKERFIRMA FREDE VEST A/S (2020-21) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af TØMRER- OG SNEDKERFIRMA FREDE VEST A/S (39 år 8 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede for alvor en dag i 1983 i F W LEASING ApS med titlen som Direktør. Hvervet som Direktør bestred Annie Sylvia Vest i 36 år 10 måneder, før fratrædelsen d. 29. juni 2020.
I dag arbejder virksomheden med udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n.. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2022-23 kunne vise et overskud på 187' DKK.
Bestyrelsesposter (1)
-
TØMRER- OG SNEDKERFIRMA FREDE VEST A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.01.1985
Tidslinje (3)
-
F W LEASING ApS
Fratrådt som direktørDato: 29.06.2020
Registreringsdato: 29.06.2020 -
TØMRER- OG SNEDKERFIRMA FREDE VEST A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 15.01.1985
Registreringsdato: 15.01.1985 -
F W LEASING ApS
Tilknyttet som direktørDato: 02.08.1983
Registreringsdato: 02.08.1983
Blå bog (fortsat)
Annie har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 41 år 1 måned.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
15.01.1985 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
02.08.1983 - 29.06.2020
Ejerandel: Intet ejerskab
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 255' DKK (TØMRER- OG SNEDKERFIRMA FREDE VEST A/S).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 5.245' DKK (TØMRER- OG SNEDKERFIRMA FREDE VEST A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 4.454' DKK (F W LEASING ApS).
En af de forbindelser som går igen i Annie' netværk er Lars Krog Vest.