René Ulrich Blinkilde
Erhvervsaktiv siden: | 1. nov. 2010 (13 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | A4 VVS ApS (Direktør) |
Største overskud: | 1.060' DKK H.B. EJENDOMME ApS (2023) |
Største underskud: | -116' DKK H.B. EJENDOMME ApS (2022) |
Største egenkapital: | 1.180' DKK LIRE HOLDING ApS (2022-23) |
Største gæld: | 3.533' DKK H.B. EJENDOMME ApS (2023) |
Flest årsværk: | 8 årsværk hos BLINKILDE VVS ApS (Nu: Havnsø Blinkilde Blik & VVS ApS) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Direktør af Havnsø Blinkilde Blik & VVS ApS (13 år 7 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder begyndte den dag i 2010 i A4 VVS ApS (tidligere BLINKILDE VVS ApS) i hvervet som Direktør. Hvervet som Direktør havde René Ulrich Blinkilde i 2 måneder, inden stoppet d. 28. januar 2011.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor vvs- og blikkenslagerforretninger. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2016 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 13. juni 2016.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
LIRE HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
Havnsø Blinkilde Blik & VVS ApS
Via LIRE HOLDING ApS -
H.B. EJENDOMME ApS
Via LIRE HOLDING ApS -
Snertinge Mureren ApS
Via LIRE HOLDING ApSNyt selskab
Direktørposter (4)
-
H.B. EJENDOMME ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.06.2020 -
Havnsø Blinkilde Blik & VVS ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.01.2011 -
LIRE HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.06.2014 -
Snertinge Mureren ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.08.2024 Ny
Ejendomme (1)
Tidslinje (13)
-
Snertinge Mureren ApS
Tilknyttet som direktørDato: 30.08.2024
Registreringsdato: 30.08.2024 -
REJE EJENDOMME ApS
Fratrådt som direktørDato: 10.09.2020
Registreringsdato: 10.09.2020 -
H.B. EJENDOMME ApS
Tilknyttet som direktørDato: 11.06.2020
Registreringsdato: 11.06.2020
Blå bog (fortsat)
René har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 13 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
30.08.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør og Reel ejer
11.06.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør og Reel ejer
26.06.2014 - 10.09.2020
Ejerandel: 50% -
Direktør
09.01.2018 - 28.11.2018
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
28.01.2011 - 30.06.2018
Direktør
28.01.2011 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.07.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
René Ulrich Blinkilde er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn LIRE HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 1.180' DKK. Gennem sit holdingselskab LIRE HOLDING ApS har René dermed også andele i Havnsø Blinkilde Blik & VVS ApS (50-66.65%), H.B. EJENDOMME ApS (50-66.65%) & Snertinge Mureren ApS (50-66.65%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for René Ulrich Blinkilde, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor H.B. EJENDOMME ApS landede et overskud på 1.060' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor H.B. EJENDOMME ApS landede et underskud på 116' DKK.
En af de forbindelser som går igen i René' netværk er Thomas Arengoth Grobb.