Evelyn Sofie Mølgaard
Erhvervsaktiv siden: | 21. feb. 2007 (17 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | FONDEN GRØNLANDS INGENIØRKOLLEGIUM I SISIMIUT (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 214' DKK FONDEN DEN SELVEJENDE INSTITUTION, GRØNLANDS INGENIØRKOLLEGIUM I SISIMIUT (Nu: FONDEN GRØNLANDS INGENIØRKOLLEGIUM I SISIMIUT) (2019) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 45.517' DKK FONDEN DEN SELVEJENDE INSTITUTION, GRØNLANDS INGENIØRKOLLEGIUM I SISIMIUT (Nu: FONDEN GRØNLANDS INGENIØRKOLLEGIUM I SISIMIUT) (2022) |
Største gæld: | 38' DKK FONDEN DEN SELVEJENDE INSTITUTION, GRØNLANDS INGENIØRKOLLEGIUM I SISIMIUT (Nu: FONDEN GRØNLANDS INGENIØRKOLLEGIUM I SISIMIUT) (2022) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af FONDEN GRØNLANDS INGENIØRKOLLEGIUM I SISIMIUT (5 år) |
Det hele begyndte for alvor dengang i 2007 hos FONDEN GRØNLANDS INGENIØRKOLLEGIUM I SISIMIUT (tidligere FONDEN DEN SELVEJENDE INSTITUTION, GRØNLANDS INGENIØRKOLLEGIUM I SISIMIUT) som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Evelyn Sofie Mølgaard i 5 år, inden stoppet den 15. marts 2012.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen almennyttige boligselskaber. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2022 kunne fremvise et overskud på 75' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Meqqut Couture
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (3)
-
Meqqut Couture (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2023
Registreringsdato: 01.01.2023 -
FONDEN DEN SELVEJENDE INSTITUTION, GRØNLANDS INGENIØRKOLLEGIUM I SISIMIUT (Nu: FONDEN GRØNLANDS INGENIØRKOLLEGIUM I SISIMIUT)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 15.03.2012
Registreringsdato: 15.03.2012 -
FONDEN DEN SELVEJENDE INSTITUTION, GRØNLANDS INGENIØRKOLLEGIUM I SISIMIUT (Nu: FONDEN GRØNLANDS INGENIØRKOLLEGIUM I SISIMIUT)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 21.02.2007
Registreringsdato: 21.02.2007
Blå bog (fortsat)
Evelyn har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 6 år 9 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
21.02.2007 - 15.03.2012
Ejerandel: Intet ejerskab