Lissi Andersen
Erhvervsaktiv siden: | 6. okt. 2011 (13 år) |
Karrieren startede hos: | KØGE Grovvare A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 2.669' DKK KØGE KORN A/S (Nu: KØGE Grovvare A/S) (2016-17) |
Største underskud: | -477' DKK KØGE KORN A/S (Nu: KØGE Grovvare A/S) (2022-23) |
Største egenkapital: | 5.590' DKK KØGE KORN A/S (Nu: KØGE Grovvare A/S) (2016-17) |
Største gæld: | 10.250' DKK KØGE KORN A/S (Nu: KØGE Grovvare A/S) (2014-15) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos KØGE KORN A/S (Nu: KØGE Grovvare A/S) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af KØGE Grovvare A/S (9 år 11 måneder) |
Det startede for alvor en dag i 2011 ved KØGE Grovvare A/S (tidligere KØGE KORN A/S) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Lissi Andersen i 9 år 11 måneder, før stoppet den 1. oktober 2021.
I dag arbejder virksomheden med engroshandel med korn, uforarbejdet tobak, såsæd og foderstoffer. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 kunne vise et underskud på 477' DKK.
Repræsentant (1)
-
VOMMEVAD FORSAMLINGSHUS
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 09.09.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
VOMMEVAD FORSAMLINGSHUS
Tilknyttet som repræsentantDato: 09.09.2022
Registreringsdato: 09.09.2022 -
KØGE KORN A/S (Nu: KØGE Grovvare A/S) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.10.2021
Registreringsdato: 01.10.2021 -
KØGE KORN A/S (Nu: KØGE Grovvare A/S) (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 06.10.2011
Registreringsdato: 06.10.2011
Blå bog (fortsat)
Lissi har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 12 år.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
09.09.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
06.10.2011 - 01.10.2021
Ejerandel: Intet ejerskab