Kim Fabricius Karmark
Erhvervsaktiv siden: | 3. jun. 1997 (27 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | NORDIC VIEW ADVERTISING A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 24.893' DKK ENVISION GRAFISK TEGNESTUE A/S (Nu: GORM x ENVISION A/S) (2016-17) |
Største underskud: | -752' DKK KARMARK ApS (2021-22) |
Største egenkapital: | 31.353' DKK ENVISION GRAFISK TEGNESTUE A/S (Nu: GORM x ENVISION A/S) (2022-23) |
Største gæld: | 38.556' DKK ENVISION GRAFISK TEGNESTUE A/S (Nu: GORM x ENVISION A/S) (2013-14) |
Længste aktivitet: | Direktør af KARMARK ApS (26 år) |
Karrieren som erhvervsleder startede for alvor en dag i 1997 ved NORDIC VIEW ADVERTISING A/S (tidligere EJENDOMSSELSKABET SALTHOLMSGADE A/S) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Kim Fabricius Karmark i 2 måneder, før stoppet den 7. august 1997.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2000 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 9. august 2000.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
KARMARK ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
GRUMPY MAN ApS
Via KARMARK ApS
Direktørposter (2)
-
GRUMPY MAN ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.02.2010 -
KARMARK ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.09.1998
Ejendomme (2)
Tidslinje (21)
-
GRUMPY MAN ApS
Tilknyttet som direktørDato: 04.02.2010
Registreringsdato: 04.02.2010 -
STEP 2 A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 16.12.2009
Registreringsdato: 16.12.2009 -
WIRTSCHAFTSWUNDER A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 16.12.2009
Registreringsdato: 16.12.2009
Blå bog (fortsat)
Kim har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 26 år 9 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
04.02.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
15.09.1998 - Stadig aktiv
Ejer
07.04.2004 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
11.08.2004 - 16.12.2009
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.04.2004 - 12.08.2004
Bestyrelsesmedlem
21.12.2006 - 16.12.2009
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
03.06.1997 - 21.10.1997
Bestyrelsesmedlem
28.04.1998 - 21.12.2006
Bestyrelsesmedlem
17.01.2008 - 22.10.2009
Ejerandel: Intet ejerskab
Kim har i alt siddet i bestyrelsen hos 9 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 8 år 7 måneder fra 1998 til 2006 hos GORM x ENVISION A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 13.393' DKK (ENVISION GRAFISK TEGNESTUE A/S (Nu: GORM x ENVISION A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 341' DKK (KARMARK ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 31.353' DKK (ENVISION GRAFISK TEGNESTUE A/S (Nu: GORM x ENVISION A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 328' DKK (GRUMPY MAN ApS).