Allan Beining
Erhvervsaktiv siden: | 15. nov. 2012 (11 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | N.H. RESERVEDELE ApS (Reel ejer) |
Største overskud: | 1.006' DKK N.H. RESERVEDELE ApS (2022) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 2.063' DKK N.H. RESERVEDELE ApS (2023) |
Største gæld: | 2.956' DKK N.H. RESERVEDELE ApS (2020) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos N.H. RESERVEDELE ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af N.H. RESERVEDELE ApS (11 år 10 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson begyndte den dag i 2012 ved N.H. RESERVEDELE ApS i hvervet som Ejer, Direktør og Stifter. Det var sammen med kollegaen Ole Zachariassen at Allan Beining stiftede N.H. RESERVEDELE ApS den dag i november 2012. Rollen som Ejer, Direktør og Stifter har Allan nu besiddet i 6 år 5 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor branchen engroshandel med landbrugsmaskiner, -udstyr og tilbehør hertil. Her 6 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste regnskab for 2023 viste et overskud på 777' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Allan Beining Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
N.H. RESERVEDELE ApS
Via Allan Beining Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Allan Beining Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.04.2020 -
N.H. RESERVEDELE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.11.2012
Ejendomme (1)
Tidslinje (11)
-
N.H. Reservedele Holding ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 29.04.2020
Registreringsdato: 29.04.2020 -
N.H. RESERVEDELE ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 29.04.2020
Registreringsdato: 29.04.2020 -
Allan Beining Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 29.04.2020
Registreringsdato: 29.04.2020
Blå bog (fortsat)
Allan har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 11 år 10 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
29.04.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
24.02.2020 - 29.04.2020
Ejerandel: 50% -
Stifter og Reel ejer
15.11.2012 - 30.04.2019
Ejer
15.11.2012 - 30.04.2019
Direktør
15.11.2012 - Stadig aktiv
Ejer
01.05.2019 - 29.04.2020
Reel ejer
01.05.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Allan Beining er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Allan Beining Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 1.444' DKK. Gennem sit holdingselskab Allan Beining Holding ApS har Allan dermed også andele i N.H. RESERVEDELE ApS (50-66.65%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Allan Beining, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor N.H. RESERVEDELE ApS landede et overskud på 1.006' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 777' DKK (N.H. RESERVEDELE ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.063' DKK (N.H. RESERVEDELE ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.444' DKK (Allan Beining Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Allan' netværk er Erik Steen Boe.