Andrew Shackleton
Erhvervsaktiv siden: | 19. apr. 2001 (23 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | DALBORG & SHACKLETON ApS (Direktør) |
Største overskud: | 745' DKK Rykind ApS (2018-19) |
Største underskud: | -961' DKK DALBORG & SHACKLETON ApS (2018) |
Største egenkapital: | 676' DKK Rykind ApS (2018-19) |
Største gæld: | 1.980' DKK DALBORG & SHACKLETON ApS (2015) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos Rykind ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Direktør af DALBORG & SHACKLETON ApS (23 år 5 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder begyndte for alvor dengang i 2001 hos DALBORG & SHACKLETON ApS som Direktør og Ejer. Titlen som Direktør har Andrew Shackleton nu besiddet i 23 år 5 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen restauranter. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne fremvise et underskud på 128' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
218pounds ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
DALBORG & SHACKLETON ApS
Via 218pounds ApS -
Rykind ApS
Via 218pounds ApS -
Howdo ApS
Via 218pounds ApS -
Gær ApS
Via 218pounds ApS
Direktørposter (2)
-
Howdo ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.06.2021 -
218pounds ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.06.2016
Ejendomme (1)
Tidslinje (22)
-
Vintapperstrædefestivals IVS (Nu: Gær ApS)
Fratrådt som direktørDato: 07.04.2022
Registreringsdato: 07.04.2022 -
Smagens Verden IVS
Fratrådt som direktørDato: 10.11.2021
Registreringsdato: 10.11.2021 -
Lyrk Snedker & Montage ApS (Nu: Howdo ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 09.06.2021
Registreringsdato: 09.06.2021
Blå bog (fortsat)
Andrew har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 23 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
09.06.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
28.06.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Stifter, Direktør og Ejer
07.06.2016 - Stadig aktiv
Reel ejer
27.06.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
20.02.2019 - 31.12.2019
Direktør
20.02.2019 - 07.04.2022
Reel ejer
01.01.2020 - 06.04.2022
Reel ejer
07.04.2022 - 30.04.2023
Reel ejer
01.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Direktør og Reel ejer
23.10.2017 - 10.11.2021
Ejerandel: 100%
Andrew Shackleton er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn 218pounds ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 80' DKK. Igennem sit holdingselskab 218pounds ApS har Andrew dermed også ejerandele i DALBORG & SHACKLETON ApS (50-66.65%), Rykind ApS (25-33.33%), Howdo ApS (100%) samt Gær ApS (25-33.33%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Andrew Shackleton, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor DALBORG & SHACKLETON ApS fremviste et overskud på 726' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor DALBORG & SHACKLETON ApS fremviste et underskud på 961' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 276' DKK (Lyrk Snedker & Montage ApS (Nu: Howdo ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 347' DKK (Vintapperstrædefestivals IVS (Nu: Gær ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 117' DKK (DALBORG & SHACKLETON ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -582' DKK (Vintapperstrædefestivals IVS (Nu: Gær ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Andrew' netværk er Pejman Hashemzadeh Rashed.