Malene Birkedal Svart
Erhvervsaktiv siden: | 26. nov. 2012 (11 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | SCANDIWOOD A/S HOLDING (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 4.956' DKK SCANDIWOOD A/S HOLDING (2020-21) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 30.364' DKK SCANDIWOOD A/S HOLDING (2022-23) |
Største gæld: | 12.304' DKK SCANDIWOOD A/S INTERNATIONAL (2021-22) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos SCANDIWOOD A/S INTERNATIONAL (2021-22) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af SCANDIWOOD A/S HOLDING (11 år 10 måneder) |
Karrieren som leder begyndte den dag i 2012 i SCANDIWOOD A/S HOLDING i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem har Malene Birkedal Svart nu besiddet i 11 år 10 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
I dag opererer virksomheden indenfor virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 viste et overskud på 1.702' DKK.
Bestyrelsesposter (1)
-
SCANDIWOOD A/S HOLDING
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 26.11.2012
Tidslinje (3)
-
SCANDIWOOD A/S INTERNATIONAL
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 11.10.2021
Registreringsdato: 11.10.2021 -
SCANDIWOOD A/S INTERNATIONAL
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.10.2014
Registreringsdato: 01.10.2014 -
SCANDIWOOD A/S HOLDING
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 26.11.2012
Registreringsdato: 26.11.2012
Blå bog (fortsat)
Malene har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 11 år 10 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
26.11.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.10.2014 - 11.10.2021
Ejerandel: Intet ejerskab
Malene Birkedal Svart har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2020-21 som bestyrelsesmedlem i SCANDIWOOD A/S HOLDING der præsenterede et overskud på 4.956' DKK.
Malene har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 11 år 10 måneder fra 2012 til i dag hos SCANDIWOOD A/S HOLDING.
En af de forbindelser som går igen i Malene' netværk er Iben Thorkild Svart.