Peter Blom
Erhvervsaktiv siden: | 2. jul. 1982 (42 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | GLOBE SPORT ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.165' DKK PEGASUS HOLDING A/S (2016) |
Største underskud: | -2.101' DKK PEGASUS HOLDING A/S (2014) |
Største egenkapital: | 4.963' DKK PEGASUS HOLDING A/S (2021) |
Største gæld: | 5.076' DKK MUND-GODTEN A/S (Nu: Pegasus El-scooter A/S) (2017) |
Flest årsværk: | 7 årsværk hos MUND-GODTEN A/S (Nu: Pegasus El-scooter A/S) (2021) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af Frisørsalon Odense C. Pelo Studio A/S (33 år 11 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede i 1982 i GLOBE SPORT ApS i rollen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Peter Blom i 5 år 11 måneder, før fratrædelsen d. 27. juni 1988.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 1988 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 27. juni 1988.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Frisørsalon Odense C. Pelo Studio A/S
Ejerandel: 100% -
PEGASUS HOLDING A/S
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
Pegasus El-scooter A/S
Via PEGASUS HOLDING A/S -
Pegasus Elscooter Finans ApS
Via Pegasus El-scooter A/S -
FlyPad A/S
Via PEGASUS HOLDING A/S
Direktørposter (5)
-
Pegasus El-scooter A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.11.2001 -
Pegasus Elscooter Finans ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.12.2022 -
PEGASUS HOLDING A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.06.1998 -
FlyPad A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.09.2012 -
Frisørsalon Odense C. Pelo Studio A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.11.1990
Bestyrelsesposter (4)
-
Pegasus El-scooter A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 26.11.2001 -
PEGASUS HOLDING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 17.06.1998 -
FlyPad A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 27.09.2012 -
Frisørsalon Odense C. Pelo Studio A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.11.1990
Tidslinje (51)
-
A/S ASM nr. 65 (Nu: Frisørsalon Odense C. Pelo Studio A/S) (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2024
Registreringsdato: 01.01.2024 -
Pegasus Elscooter Finans ApS
Tilknyttet som direktørDato: 28.12.2022
Registreringsdato: 28.12.2022 -
Nathalie Holding IVS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 10.05.2022
Registreringsdato: 10.05.2022
Blå bog (fortsat)
Peter har en portefølge af helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget ihærdig virksomhedsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 42 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
28.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør, Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
27.09.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
26.11.2001 - Stadig aktiv
Reel ejer
26.11.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Direktør og Bestyrelsesmedlem
17.06.1998 - Stadig aktiv
Ejer
08.10.1998 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
01.11.1990 - Stadig aktiv
Reel ejer
17.06.1998 - Stadig aktiv
Ejer
01.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2016 hvor PEGASUS HOLDING A/S kunne fremvise et overskud på 1.165' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2014 hvor PEGASUS HOLDING A/S kunne fremvise et underskud på 2.101' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 36' DKK (MUND-GODTEN A/S (Nu: Pegasus El-scooter A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 154' DKK (MOBIL-ONE A/S (Nu: FlyPad A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 4.149' DKK (PEGASUS HOLDING A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -631' DKK (MOBIL-ONE A/S (Nu: FlyPad A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Peter' netværk er Birgitte-Evelyn Blom.