Henrik Hattens
Erhvervsaktiv siden: | 21. mar. 1986 (38 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | VASCANDIA A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 11.595' DKK VASCANDIA INVEST ApS (2022-23) |
Største underskud: | -2.890' DKK VASCANDIA INVEST ApS (2021-22) |
Største egenkapital: | 97.178' DKK VASCANDIA INVEST ApS (2022-23) |
Største gæld: | 43.869' DKK HATTENS EJENDOMSSELSKAB ApS (2023) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos IVAN HATTENS A/S (2022-23) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af IVAN HATTENS A/S (37 år 11 måneder) |
Erhvervskarrieren startede for alvor en dag i 1986 hos VASCANDIA A/S (tidligere FASHION LINE ApS) med titlen som Bestyrelsesmedlem og Reel ejer. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Henrik Hattens i 11 år 11 måneder, før stoppet d. 1. marts 1998.
I dag arbejder virksomheden med engroshandel med rengøringsmidler. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2022-23 kunne vise et overskud på 565' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
VASCANDIA INVEST ApS
Ejerandel: 25-33.33% -
BØRNENES HOLDING ApS
Ejerandel: 25-33.33%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
IVAN HATTENS A/S
Via VASCANDIA INVEST ApS -
VASCANDIA A/S
Via VASCANDIA INVEST ApS -
HATTENS EJENDOMSSELSKAB ApS
Via BØRNENES HOLDING ApS -
SANKT PEDERS HUS A/S
Via BØRNENES HOLDING ApS
Bestyrelsesposter (6)
-
BØRNENES HOLDING ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 07.11.2003 -
VASCANDIA INVEST ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 27.02.1996 -
SANKT PEDERS HUS A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 06.02.2004 -
IVAN HATTENS A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 24.10.1986 -
VASCANDIA A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 17.11.2003 -
HATTENS EJENDOMSSELSKAB ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 07.12.2010
Ejendomme (2)
Tidslinje (14)
-
HUMLEBÆK HUSE ApS (Nu: EJENDOMSSELSKABET TOMSGÅRDSVEJ 32 A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.08.2017
Registreringsdato: 30.08.2017 -
VASCANDIA INVEST ApS (25-33.33%)
Tilknyttet som ejerDato: 18.05.2011
Registreringsdato: 18.05.2011 -
BØRNENES HOLDING ApS (25-33.33%)
Tilknyttet som ejerDato: 07.12.2010
Registreringsdato: 07.12.2010
Blå bog (fortsat)
Henrik har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 38 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
07.12.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 32,8% -
Stifter og Bestyrelsesmedlem
07.11.2003 - Stadig aktiv
Ejer
07.12.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25-33.33% -
Bestyrelsesmedlem
27.02.1996 - Stadig aktiv
Ejer
18.05.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 26,62% -
Bestyrelsesmedlem
24.10.1986 - Stadig aktiv
Reel ejer
15.03.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 26,62% -
Bestyrelsesmedlem
24.09.1987 - 30.08.2017
Ejerandel: Intet ejerskab
Henrik Hattens har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022-23 som bestyrelsesmedlem hos VASCANDIA INVEST ApS der præsenterede et overskud på 11.595' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2021-22 som bestyrelsesmedlem hos VASCANDIA INVEST ApS der præsenterede et underskud på 2.890' DKK.
Henrik har i alt siddet i bestyrelsen hos 9 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 6 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 37 år 11 måneder fra 1986 til i dag hos IVAN HATTENS A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 11.595' DKK (VASCANDIA INVEST ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.175' DKK (HATTENS INVESTERINGSAKTIESELSKAB (Nu: SANKT PEDERS HUS A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 97.178' DKK (VASCANDIA INVEST ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 6.139' DKK (VASCANDIA A/S).
En af de forbindelser som går igen i Henrik' netværk er Carsten Hattens.