Peter Rasmus Hvidtsted
Erhvervsaktiv siden: | 24. nov. 2010 (13 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | MOPE A.M.B.A. (Direktør) |
Største overskud: | 41' DKK Aago IVS (Nu: Aditus Cor ApS) (2020) |
Største underskud: | -276' DKK Hvidtsted & Partnere A/S (2022) |
Største egenkapital: | 1.162' DKK Hvidtsted & Partnere A/S (2020-21) |
Største gæld: | 1.210' DKK Aago IVS (Nu: Aditus Cor ApS) (2023) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos Aago IVS (Nu: Aditus Cor ApS) (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af Aditus Cor ApS (9 år 2 måneder) |
Det hele begyndte den dag i 2010 ved MOPE A.M.B.A. (tidligere WHITEPLACE A.M.B.A.) i hvervet som Direktør. Rollen som Direktør havde Peter Rasmus Hvidtsted i 5 år 8 måneder, før fratrædelsen den 17. august 2016.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor engroshandel med beklædning. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2014 viste et overskud på 0' DKK. Virksomheden ophørte endeligt den 22. marts 2018.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Aditus Cor ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Hvidtsted & Partnere A/S
Via Aditus Cor ApS
Direktørposter (2)
-
Hvidtsted & Partnere A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.08.2020 -
Aditus Cor ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.11.2018
Bestyrelsesposter (1)
-
Hvidtsted & Partnere A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.08.2020
Tidslinje (12)
-
Hvidtsted & Partnere A/S (33.34-49.99%)
Er ikke længere ejerDato: 08.04.2022
Registreringsdato: 08.04.2022 -
Hvidtsted & Partnere A/S (33.34-49.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 11.05.2021
Registreringsdato: 11.05.2021 -
Hvidtsted & Partnere A/S (100%)
Er ikke længere ejerDato: 10.05.2021
Registreringsdato: 10.05.2021
Blå bog (fortsat)
Peter har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 13 år 10 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.08.2020 - 10.05.2021
Direktør, Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
01.08.2020 - Stadig aktiv
Ejer
11.05.2021 - 08.04.2022
Ejerandel: 33.34-49.99% -
Stifter og Direktør
15.07.2015 - 30.11.2018
Ejer
15.07.2015 - Stadig aktiv
Direktør
30.11.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
24.11.2010 - 17.08.2016
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor Aago IVS (Nu: Aditus Cor ApS) landede et overskud på 41' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor Hvidtsted & Partnere A/S landede et underskud på 276' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 93' DKK (Aago IVS (Nu: Aditus Cor ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 863' DKK (Hvidtsted & Partnere A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -304' DKK (Aago IVS (Nu: Aditus Cor ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Peter' netværk er Lars Holm Rasmussen.