Frede Jensen Møller
Erhvervsaktiv siden: | 9. jan. 1981 (43 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Dominion Denmark A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 8.252' DKK STEEL TANK A/S (2022-23) |
Største underskud: | -62.307' DKK STEELCON CHIMNEY, ESBJERG ApS (Nu: Dominion Denmark A/S) (2022) |
Største egenkapital: | 29.732' DKK STEELCON CHIMNEY, ESBJERG ApS (Nu: Dominion Denmark A/S) (2020) |
Største gæld: | 214.521' DKK STEELCON CHIMNEY, ESBJERG ApS (Nu: Dominion Denmark A/S) (2019) |
Flest årsværk: | 94 årsværk hos STEELCON CHIMNEY, ESBJERG ApS (Nu: Dominion Denmark A/S) (2017) |
Længste aktivitet: | Ejer af FREDE MØLLER ApS (37 år 4 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder startede i 1981 hos Dominion Denmark A/S (tidligere STEELCON CHIMNEY, ESBJERG ApS) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Frede Jensen Møller i 10 år 7 måneder, før stoppet d. 20. august 1991.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 som viste et underskud på 25.752' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
FREDE MØLLER ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
STEEL TANK A/S
Via FREDE MØLLER ApS
Direktørposter (2)
-
STEEL TANK A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.04.1991 -
FREDE MØLLER ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.05.1987
Ejendomme (2)
Tidslinje (16)
-
BRAMTECH ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 12.03.2024
Registreringsdato: 12.03.2024 -
ESMA A/S
Fratrådt som direktørDato: 27.01.2005
Registreringsdato: 27.01.2005 -
ESMA A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 27.01.2005
Registreringsdato: 27.01.2005
Blå bog (fortsat)
Frede har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 43 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
27.05.1987 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
23.06.2000 - 12.03.2024
Reel ejer
23.11.2017 - 12.03.2024
Ejerandel: 25% -
Bestyrelsesmedlem
01.04.1991 - Stadig aktiv
Direktør
01.04.1991 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.01.2014 - 31.10.2020
Reel ejer
01.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 60% -
Bestyrelsesmedlem
29.01.1999 - 27.01.2005
Direktør
22.12.2000 - 27.01.2005
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
29.06.1987 - 09.09.1991
Ejerandel: Intet ejerskab
Frede Jensen Møller er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn FREDE MØLLER ApS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 11.105' DKK. Gennem holdingselskabet FREDE MØLLER ApS har Frede derfor også andele i STEEL TANK A/S (50-66.65%).
Se også koncerndiagram for Frede Jensen Møller, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Frede Jensen Møller har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022-23 som bestyrelsesmedlem hos STEEL TANK A/S der præsenterede et overskud på 8.252' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2021-22 som bestyrelsesmedlem hos STEEL TANK A/S der præsenterede et underskud på 1.060' DKK.
Frede har i alt siddet i bestyrelsen hos 6 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 33 år 5 måneder fra 1991 til i dag hos STEEL TANK A/S.
En af de forbindelser som går igen i Frede' netværk er Ole Sodtmann Bundgaard.