Stine Sandfeld Haslauer
Erhvervsaktiv: | 10. feb. 2014 - 30. jun. 2024 |
Karrieren startede hos: | A.A. EL-CENTER A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 183' DKK A.A. EL-CENTER A/S (2013-14) |
Største underskud: | -145' DKK A.A. EL-CENTER A/S (2015-16) |
Største egenkapital: | 1.574' DKK A.A. EL-CENTER A/S (2013-14) |
Største gæld: | 1.506' DKK A.A. EL-CENTER A/S (2020-21) |
Flest årsværk: | 7 årsværk hos A.A. EL-CENTER A/S (2020-21) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af A.A. EL-CENTER A/S (10 år 7 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte for alvor dengang i 2014 ved A.A. EL-CENTER A/S som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Stine Sandfeld Haslauer i 4 år 9 måneder, før fratrædelsen den 24. november 2018.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen el-installation. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 kunne fremvise et overskud på 24' DKK.
Bestyrelsesposter (1)
-
A.A. EL-CENTER A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 10.02.2014
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
din-balance.nu (Nu: NILA behandling) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.06.2024
Registreringsdato: 30.06.2024 -
Aku-laser.dk ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 29.12.2022
Registreringsdato: 29.12.2022 -
Aku-laser.dk ApS
Fratrådt som direktørDato: 29.12.2022
Registreringsdato: 29.12.2022
Blå bog (fortsat)
Stine har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 10 år 7 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
05.07.2018 - 30.06.2024
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Ejer og Direktør
07.07.2022 - 29.12.2022
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
10.02.2014 - 24.11.2018
Bestyrelsesmedlem
10.02.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Stine' netværk er Per Sandfeld.