Michael Lund Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 30. jun. 2012 (12 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | PENSIONSKASSEN FOR SHELL-FUNKTIONÆRER I DANMARK (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 430.907' DKK SHELL EP HOLDINGSELSKAB DANMARK ApS (2017) |
Største underskud: | -626.308' DKK SHELL EP HOLDINGSELSKAB DANMARK ApS (2020) |
Største egenkapital: | 4.735.555' DKK SHELL EP HOLDINGSELSKAB DANMARK ApS (2020) |
Største gæld: | 42.186' DKK SHELL OLIE- OG GASUDVINDING DANMARK PIPELINES ApS (Nu: BlueNord Pipeline Denmark ApS.) (2014) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af NORECO OLIE- OG GASUDVINDING DANMARK B.V., HOLLAND, DANSK FILIAL (3 år 11 måneder) |
Det begyndte for alvor dengang i 2012 i PENSIONSKASSEN FOR SHELL-FUNKTIONÆRER I DANMARK som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Michael Lund Jensen i 4 måneder, inden stoppet d. 28. november 2012.
Virksomhedens branche var dengang indenfor anden pensionsforsikring. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2013 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 13. november 2013.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
MLJ Invest ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
MLJ Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.01.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (18)
-
NoCarry2 ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 05.04.2024
Registreringsdato: 05.04.2024 -
Airvention ApS (Nu: AV-teknik ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 25.04.2022
Registreringsdato: 25.04.2022 -
Airvention ApS (Nu: AV-teknik ApS)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 07.04.2021
Registreringsdato: 07.04.2021
Blå bog (fortsat)
Michael har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 8 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
22.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter, Ejer og Direktør
25.01.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
24.02.2021 - 05.04.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
07.04.2021 - 25.04.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
31.08.2015 - 30.07.2019
Reel ejer
22.12.2017 - 20.01.2020
Ejerandel: 50%
Michael Lund Jensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn MLJ Invest ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 19' DKK. Igennem sit holdingselskab MLJ Invest ApS har Michael dermed også ejerandele i & .
Se også koncerndiagram for Michael Lund Jensen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Michael Lund Jensen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2019 som bestyrelsesmedlem i SHELL GREENLAND A/S der præsenterede et overskud på 815' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem i NoCarry2 ApS der præsenterede et underskud på 39' DKK.
Michael har i alt siddet i bestyrelsen hos 6 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 3 år 11 måneder fra 2015 til 2019 hos NORECO OLIE- OG GASUDVINDING DANMARK B.V., HOLLAND, DANSK FILIAL.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 43.589' DKK (SHELL OLIE- OG GASUDVINDING DANMARK PIPELINES ApS (Nu: BlueNord Pipeline Denmark ApS.)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 743' DKK (MLJ Invest ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 331.843' DKK (SHELL OLIE- OG GASUDVINDING DANMARK PIPELINES ApS (Nu: BlueNord Pipeline Denmark ApS.)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 19' DKK (MLJ Invest ApS).
En af de forbindelser som går igen i Michael' netværk er Anne Birgitte de Jonquières Gammeljord.