Michael Hoffman
Erhvervsaktiv siden: | 26. sep. 2007 (17 år) |
Karrieren startede hos: | LeanMail ApS (Direktør) |
Største overskud: | 149' DKK ATRENDIA ApS (Nu: LeanMail ApS) (2023) |
Største underskud: | -816' DKK ATRENDIA ApS (Nu: LeanMail ApS) (2020) |
Største egenkapital: | 241' DKK ATRENDIA ApS (Nu: LeanMail ApS) (2017) |
Største gæld: | 1.385' DKK ATRENDIA ApS (Nu: LeanMail ApS) (2021) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos ATRENDIA ApS (Nu: LeanMail ApS) (2017) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af LeanMail ApS (17 år) |
Det hele startede for alvor en dag i 2007 hos LeanMail ApS (tidligere ATRENDIA ApS) med titlen som Direktør, Bestyrelsesmedlem og Reel ejer. Titlen som Direktør har Michael Hoffman nu bestreddet i 17 år, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
I dag arbejder virksomheden med computerprogrammering. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne vise et overskud på 149' DKK.
Direktørposter (1)
-
LeanMail ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.09.2007
Bestyrelsesposter (1)
-
LeanMail ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 26.09.2007
Tidslinje (4)
-
TABLEJUNGLE ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 10.10.2014
Registreringsdato: 10.10.2014 -
TABLEJUNGLE ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 05.10.2012
Registreringsdato: 05.10.2012 -
ATRENDIA ApS (Nu: LeanMail ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 26.09.2007
Registreringsdato: 26.09.2007
Blå bog (fortsat)
Michael har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 17 år.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør, Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
26.09.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 51,26% -
Bestyrelsesmedlem
05.10.2012 - 10.10.2014
Ejerandel: Intet ejerskab
Michael Hoffman har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem hos ATRENDIA ApS (Nu: LeanMail ApS) der præsenterede et overskud på 149' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem hos ATRENDIA ApS (Nu: LeanMail ApS) der præsenterede et underskud på 816' DKK.
Michael har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 17 år fra 2007 til i dag hos LeanMail ApS.
En af de forbindelser som går igen i Michael' netværk er Erik Christian Rosenkrantz.