Jakob Kildeberg
Erhvervsaktiv siden: | 30. nov. 1981 (42 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | Mona Jensen Biler A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.712' DKK STABIL A/S (2020-21) |
Største underskud: | -1.053' DKK BIL-HUSET. NÆSTVED A/S (Nu: Mona Jensen Biler A/S) (2014-15) |
Største egenkapital: | 4.674' DKK STABIL A/S (2022-23) |
Største gæld: | 11.519' DKK STABIL A/S (2022-23) |
Flest årsværk: | 7 årsværk hos STABIL A/S (2021-22) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af Mona Jensen Biler A/S (16 år 11 måneder) |
Det startede i 1981 hos Mona Jensen Biler A/S (tidligere BIL-HUSET. NÆSTVED A/S) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Jakob Kildeberg i 16 år 11 måneder, før stoppet d. 6. november 1998.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2013-14 som viste et overskud på 107' DKK. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 4. oktober 2018.
Bestyrelsesposter (1)
-
STABIL A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.07.2024
Tidslinje (5)
-
STABIL A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.07.2024
Registreringsdato: 01.07.2024 -
STABIL A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.06.2024
Registreringsdato: 30.06.2024 -
STABIL A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.02.2023
Registreringsdato: 01.02.2023
Blå bog (fortsat)
Jakob har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 18 år 7 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
01.02.2023 - 30.06.2024
Bestyrelsesmedlem
01.07.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
30.11.1981 - 06.11.1998
Ejerandel: Intet ejerskab
Jakob Kildeberg har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022-23 som bestyrelsesmedlem hos STABIL A/S der præsenterede et overskud på 1.143' DKK.
Jakob har i alt siddet i bestyrelsen hos 3 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 16 år 11 måneder fra 1981 til 1998 hos Mona Jensen Biler A/S.
En af de forbindelser som går igen i Jakob' netværk er Morten Møller-Hansen.