Rafael Hougaard
Erhvervsaktiv siden: | 1. mar. 2011 (13 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | Kongens Nytorv Invest ApS (Ejer) |
Største overskud: | 252' DKK Black Monday ApS (2020-21) |
Største underskud: | -309' DKK Black Monday ApS (2021-22) |
Største egenkapital: | 602' DKK ONE EVENT ApS (Nu: Kongens Nytorv Invest ApS) (2023) |
Største gæld: | 529' DKK Black Monday ApS (2021-22) |
Længste aktivitet: | Direktør af Kongens Nytorv Invest ApS (5 år 3 måneder) |
Karrieren I Danmark begyndte for alvor dengang i 2011 hos Kongens Nytorv Invest ApS (tidligere ONE EVENT ApS) som Ejer, Direktør, Stifter og Bestyrelsesmedlem. Det var sammen med partneren Claes Holm-Nielsen at Rafael Hougaard stiftede Kongens Nytorv Invest ApS den dag i marts 2011. Titlen som Ejer, Direktør, Stifter og Bestyrelsesmedlem har Rafael nu besiddet i 5 år 3 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 5 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 53' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
RH Ventures ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Black Monday ApS
Via RH Ventures ApS -
Renters Rente ApS
Via RH Ventures ApS
Direktørposter (2)
-
RH Ventures ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.11.2019 -
Renters Rente ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.03.2021
Bestyrelsesposter (1)
-
Black Monday ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 20.11.2019
Tidslinje (14)
-
Renters Rente ApS
Tilknyttet som direktørDato: 16.03.2021
Registreringsdato: 16.03.2021 -
Black Monday ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 20.11.2019
Registreringsdato: 20.11.2019 -
RH Ventures ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 19.11.2019
Registreringsdato: 19.11.2019
Blå bog (fortsat)
Rafael har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 10 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
16.03.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
20.11.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Stifter, Ejer og Direktør
19.11.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
02.04.2014 - 20.06.2016
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Ejer og Direktør
01.03.2011 - 20.06.2016
Bestyrelsesmedlem
01.08.2014 - 20.06.2016
Ejerandel: 50-66.65%
Rafael Hougaard er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn RH Ventures ApS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 42' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet Black Monday ApS (25%), som ikke er personligt ejet.
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Rafael Hougaard, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014 hvor ONE EVENT ApS (Nu: Kongens Nytorv Invest ApS) fremviste et overskud på 142' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014 hvor FESTIVALGEAR ApS fremviste et underskud på 108' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 53' DKK (ONE EVENT ApS (Nu: Kongens Nytorv Invest ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1' DKK (FESTIVALGEAR ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 602' DKK (ONE EVENT ApS (Nu: Kongens Nytorv Invest ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -183' DKK (FESTIVALGEAR ApS).
En af de forbindelser som går igen i Rafael' netværk er Asmus Løvdahl Hansen.