Susanne Ravn Poulsen
Erhvervsaktiv siden: | 7. feb. 2013 (11 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | G-KOM ApS (Direktør) |
Længste aktivitet: | Ejer af HeartSolutions (5 år 5 måneder) |
Karrieren som leder begyndte for alvor dengang i 2013 hos G-KOM ApS (tidligere GASTRODESIGN - UNISANS ApS) som Direktør. Titlen som Direktør havde Susanne Ravn Poulsen i 11 måneder, inden stoppet den 29. januar 2014.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor anden restaurationsvirksomhed. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2016 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 4. juli 2016.
Ejendomme (2)
Tidslinje (4)
-
HeartWork (Nu: HeartSolutions) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 20.08.2021
Registreringsdato: 20.08.2021 -
HeartWork (Nu: HeartSolutions) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 16.03.2016
Registreringsdato: 16.03.2016 -
GASTRODESIGN - UNISANS ApS (Nu: G-KOM ApS)
Fratrådt som direktørDato: 29.01.2014
Registreringsdato: 29.01.2014
Blå bog (fortsat)
Susanne har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 7 år 1 måned.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
23.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
16.03.2016 - 20.08.2021
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
07.02.2013 - 29.01.2014
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Susanne' netværk er Henrik Thunbo Pedersen.