Jens Beenfeldt
Erhvervsaktiv siden: | 22. maj 2006 (18 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | P. B. BEENFELDT HOLDING ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 2.160' DKK P. B. BEENFELDT HOLDING ApS (2015) |
Største underskud: | -2.701' DKK ÆGIRSGADE 49 ApS (2022) |
Største egenkapital: | 16.161' DKK P. B. BEENFELDT HOLDING ApS (2016) |
Største gæld: | 19.412' DKK ÆGIRSGADE 49 ApS (2016) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af P. B. BEENFELDT HOLDING ApS (9 år 2 måneder) |
Karrieren I Danmark begyndte for alvor dengang i 2006 i P. B. BEENFELDT HOLDING ApS som Bestyrelsesmedlem og Ejer. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Jens Beenfeldt i 9 år 2 måneder, inden stoppet d. 28. juli 2015.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen investeringsselskaber. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne fremvise et underskud på 383' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
P. B. BEENFELDT HOLDING ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
ÆGIRSGADE 49 ApS
Via P. B. BEENFELDT HOLDING ApS
Tidslinje (3)
-
P. B. BEENFELDT HOLDING ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 02.07.2017
Registreringsdato: 02.07.2017 -
P. B. BEENFELDT HOLDING ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 28.07.2015
Registreringsdato: 28.07.2015 -
P. B. BEENFELDT HOLDING ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 22.05.2006
Registreringsdato: 22.05.2006
Blå bog (fortsat)
Jens har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 16 år 5 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.07.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
22.05.2006 - 28.07.2015
Ejer
02.07.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 722' DKK (ÆGIRSGADE 49 ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 7.848' DKK (P. B. BEENFELDT HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 3.308' DKK (ÆGIRSGADE 49 ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jens' netværk er Maria Besser Beenfeldt.