Kennet Villumsen
Erhvervsaktiv siden: | 14. nov. 2005 (18 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | K/S CORSTORPHINE (Ejer) |
Største overskud: | 838' DKK Alixan Slagelse ApS (Nu: Kirppu Slagelse ApS) (2022-23) |
Største underskud: | -1.715' DKK K/S CORSTORPHINE (2016) |
Største egenkapital: | 1.561' DKK K/S CORSTORPHINE (2020) |
Største gæld: | 40.384' DKK K/S CORSTORPHINE (2015) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos Alixan Slagelse ApS (Nu: Kirppu Slagelse ApS) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af K/S CORSTORPHINE (16 år 1 måned) |
Det begyndte den dag i 2005 i K/S CORSTORPHINE i hvervet som Ejer og Bestyrelsesmedlem. Kennet Villumsen købte sig ind i virksomheden den 14. november 2005 og fik en ejerandel på 10-14.99%. På det tidspunkt bestod ejerkredsen udover Kennet af: Henrik Basso Reichsthaler Møller, Claus Gregers Petersen, ApS CORSTORPHINE KOMPLEMENTAR og Martino Mike d'Apuzzo. Hvervet som Ejer og Bestyrelsesmedlem havde Kennet i 16 år 1 måned, inden stoppet d. 29. december 2021.
Virksomheden arbejdede indenfor administration af fast ejendom på kontraktbasis. Her mere end 5 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste regnskab for 2020 viste et overskud på 302' DKK. Virksomheden ophørte slutteligt den 29. december 2021.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Alixan Holding ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
Alixan Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.02.2016
Ejendomme (1)
Tidslinje (10)
-
K/S CORSTORPHINE (10-14.99%)
Er ikke længere ejerDato: 29.12.2021
Registreringsdato: 29.12.2021 -
ApS CORSTORPHINE KOMPLEMENTAR (10-14.99%)
Er ikke længere ejerDato: 21.12.2021
Registreringsdato: 21.12.2021 -
K/S CORSTORPHINE
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 24.06.2021
Registreringsdato: 24.06.2021
Blå bog (fortsat)
Kennet har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 18 år 10 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Direktør
02.02.2016 - Stadig aktiv
Ejer
04.02.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
14.11.2005 - 29.12.2021
Bestyrelsesmedlem
01.03.2006 - 24.06.2021
Ejerandel: 10-14.99% -
Ejer
14.12.2005 - 21.12.2021
Ejerandel: 10-14.99% -
Direktør
03.02.2016 - 30.12.2016
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor K/S CORSTORPHINE landede et overskud på 302' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016 hvor K/S CORSTORPHINE landede et underskud på 1.715' DKK.