Jeanett Trøst Fjendbo
Erhvervsaktiv siden: | 26. aug. 2006 (18 år) |
Karrieren startede hos: | BESMA INTERNATIONAL CHEM A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.366' DKK BESMA INTERNATIONAL CHEM A/S (2015) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 3.481' DKK Fjendbo ApS (2022) |
Største gæld: | 3.428' DKK Ejendomsselskabet FHV 6 ApS (2018) |
Flest årsværk: | 7 årsværk hos BESMA INTERNATIONAL CHEM A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af BESMA INTERNATIONAL CHEM A/S (18 år) |
Erhvervskarrieren begyndte den dag i 2006 hos BESMA INTERNATIONAL CHEM A/S i hvervet som Bestyrelsesmedlem og Reel ejer. Titlen som Bestyrelsesmedlem har Jeanett Trøst Fjendbo nu besiddet i 18 år, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Nu opererer virksomheden indenfor fremstilling af sæbe, rengørings- og rensemidler samt poleremidler. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 viste et overskud på 1.001' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Tante Fin
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Fjendbo ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
BESMA INTERNATIONAL CHEM A/S
Via Fjendbo ApS -
Ejendomsselskabet FHV 6 ApS
Via Fjendbo ApS
Direktørposter (2)
-
Ejendomsselskabet FHV 6 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.02.2021 -
Fjendbo ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.02.2018
Bestyrelsesposter (1)
-
BESMA INTERNATIONAL CHEM A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 26.08.2006
Tidslinje (9)
-
Ejendomsselskabet FHV 6 ApS
Tilknyttet som direktørDato: 23.02.2021
Registreringsdato: 23.02.2021 -
'BESMA HOLDING ApS'
Fratrådt som direktørDato: 02.04.2020
Registreringsdato: 02.04.2020 -
'BESMA HOLDING ApS' (20-24.99%)
Er ikke længere ejerDato: 11.12.2018
Registreringsdato: 11.12.2018
Blå bog (fortsat)
Jeanett har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 18 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
23.02.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
04.02.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
14.12.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
26.08.2006 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.04.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Ejer
29.11.2012 - 11.12.2018
Reel ejer
01.04.2018 - 10.12.2018
Direktør
17.04.2018 - 02.04.2020
Reel ejer
11.12.2018 - 02.04.2020
Ejerandel: 50%
Jeanett Trøst Fjendbo er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Fjendbo ApS (ejer pt. 50%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 3.359' DKK. Gennem sit holdingselskab Fjendbo ApS har Jeanett dermed også andele i BESMA INTERNATIONAL CHEM A/S (100%) samt Ejendomsselskabet FHV 6 ApS (100%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Jeanett Trøst Fjendbo, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor Fjendbo ApS landede et overskud på 1.181' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.001' DKK (BESMA INTERNATIONAL CHEM A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 3.359' DKK (Fjendbo ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 192' DKK (Ejendomsselskabet FHV 6 ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jeanett' netværk er Claus Fjendbo.