Mikael Yde Søgaard
Erhvervsaktiv siden: | 27. jun. 2006 (18 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | MISØ HOLDING HURUP ApS (Ejer) |
Største overskud: | 72.640' DKK IDEALCOMBI A/S (2021-22) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 331.959' DKK IDEALCOMBI A/S (2022-23) |
Største gæld: | 383.993' DKK IDEALCOMBI A/S (2013-14) |
Flest årsværk: | 572 årsværk hos IDEALCOMBI A/S (2015-16) |
Længste aktivitet: | Ejer af MISØ HOLDING HURUP ApS (18 år 3 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet begyndte den dag i 2006 hos MISØ HOLDING HURUP ApS i hvervet som Ejer, Stifter og Direktør. Virksomheden blev grundlagt af Mikael Yde Søgaard og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Titlen som Ejer, Stifter og Direktør har Mikael nu besiddet i 18 år 3 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. Her mere end 18 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste årsrapport fra 2022-23 viste et overskud på 21.712' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
MISØ HOLDING HURUP ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
IDEALCOMBI A/S
Via MISØ HOLDING HURUP ApS
Direktørposter (2)
-
MISØ HOLDING HURUP ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.06.2006 -
IDEALCOMBI A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.09.2015
Ejendomme (1)
Tidslinje (4)
-
IDEALCOMBI A/S
Tilknyttet som direktørDato: 21.09.2015
Registreringsdato: 21.09.2015 -
MISØ HOLDING HURUP ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 27.06.2006
Registreringsdato: 27.06.2006 -
MISØ HOLDING HURUP ApS
Tilknyttet som direktørDato: 27.06.2006
Registreringsdato: 27.06.2006
Blå bog (fortsat)
Mikael har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 18 år 3 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
21.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter, Ejer og Direktør
27.06.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
27.06.2006 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.04.2015 - 30.12.2020
Direktør
21.09.2015 - Stadig aktiv
Reel ejer
31.12.2020 - 30.03.2023
Reel ejer
31.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 45%
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor IDEALCOMBI A/S landede et overskud på 72.640' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Mikael' netværk er Henrik Graakjær Eriksen.