Mads Schøyen Parnam
Erhvervsaktiv siden: | 3. apr. 2006 (18 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | PROFILBUREAUET, FILIAL AF PROFILBUREAUET AS, NORGE (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.714' DKK BAGFORGOOD APS (2022) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 2.740' DKK MPAS Invest IVS (Nu: MPAS Invest ApS) (2023) |
Største gæld: | 3.133' DKK BAGFORGOOD APS (2022) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos BAGFORGOOD APS (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af PROFILBUREAUET, FILIAL AF PROFILBUREAUET AS, NORGE (18 år 5 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte for alvor dengang i 2006 i PROFILBUREAUET, FILIAL AF PROFILBUREAUET AS, NORGE som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem har Mads Schøyen Parnam nu besiddet i 18 år 5 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen engroshandel med kufferter og lædervarer. Virksomheden er stadig aktiv men har indtil nu ikke aflagt sit første årsregnskab.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
MPAS Invest ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
BAGFORGOOD APS
Via MPAS Invest ApS
Direktørposter (2)
-
BAGFORGOOD APS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.03.2023 -
MPAS Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.04.2018
Bestyrelsesposter (1)
-
PROFILBUREAUET, FILIAL AF PROFILBUREAUET AS, NORGE
Bestyrelsesmedlem (Filialbestyrere)Indtrådt: 03.04.2006
Tidslinje (6)
-
BAGFORGOOD APS
Tilknyttet som direktørDato: 28.03.2023
Registreringsdato: 28.03.2023 -
BAGFORGOOD APS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 28.03.2023
Registreringsdato: 28.03.2023 -
MPAS Invest IVS (Nu: MPAS Invest ApS) (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 20.04.2018
Registreringsdato: 20.04.2018
Blå bog (fortsat)
Mads har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 18 år 5 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
20.04.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
03.04.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
20.04.2018 - 28.03.2023
Reel ejer
20.04.2018 - Stadig aktiv
Direktør
28.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Mads Schøyen Parnam er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn MPAS Invest ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 2.740' DKK. Igennem sit holdingselskab MPAS Invest ApS har Mads dermed også ejerandele i BAGFORGOOD APS (50-66.65%).
Du kan også se koncerndiagram for Mads Schøyen Parnam, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor BAGFORGOOD APS fremviste et overskud på 1.689' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.689' DKK (BAGFORGOOD APS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.740' DKK (MPAS Invest IVS (Nu: MPAS Invest ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.362' DKK (BAGFORGOOD APS).
En af de forbindelser som går igen i Mads' netværk er Mette Christine Schøyen Parnam.