Grethe Kragh Larsen
Erhvervsaktiv siden: | 2. maj 2006 (18 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | Bl ApS (Direktør) |
Største overskud: | 1.399' DKK Bl ApS (2021) |
Største underskud: | -1.141' DKK Bl ApS (2022) |
Største egenkapital: | 8.017' DKK Bl ApS (2023) |
Største gæld: | 364' DKK Bl ApS (2016) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos Bl ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af Bl ApS (11 år 3 måneder) |
Det hele startede i 2006 i Bl ApS i rollen som Direktør og Ejer. Hvervet som Direktør bestred Grethe Kragh Larsen i 3 år 11 måneder, før fratrædelsen d. 19. april 2010.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 som viste et overskud på 1.171' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Bl ApS
Ejerandel: 33.34-49.99%
Direktørposter (1)
-
Bl ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.06.2013
Ejendomme (2)
Tidslinje (4)
-
Bl ApS (33.34-49.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 28.01.2020
Registreringsdato: 28.01.2020 -
Bl ApS
Tilknyttet som direktørDato: 05.06.2013
Registreringsdato: 05.06.2013 -
Bl ApS
Fratrådt som direktørDato: 19.04.2010
Registreringsdato: 19.04.2010
Blå bog (fortsat)
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2021 hvor Bl ApS kunne fremvise et overskud på 1.399' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor Bl ApS kunne fremvise et underskud på 1.141' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Grethe' netværk er Bjarne Kragh Larsen.