Søren Idun Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 24. aug. 2006 (18 år) |
Karrieren startede hos: | HAPPYDAYS A/S (Direktør) |
Største overskud: | 17.613' DKK HAPPYDAYS A/S (2017-18) |
Største underskud: | -1.535' DKK IDUN HOLDING ApS (2021-22) |
Største egenkapital: | 22.024' DKK IDUN HOLDING ApS (2020-21) |
Største gæld: | 26.205' DKK HAPPYDAYS A/S (2015-16) |
Flest årsværk: | 37 årsværk hos HAPPYDAYS A/S (2016-17) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af HAPPYDAYS A/S (17 år 5 måneder) |
Det startede for alvor en dag i 2006 i HAPPYDAYS A/S med titlen som Direktør, Reel ejer og Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Direktør bestred Søren Idun Hansen i 15 år, før fratrædelsen d. 1. september 2021.
I dag arbejder virksomheden med rejsearrangører. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 kunne vise et overskud på 1.307' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
IDUN HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
HAPPYHOLDING ApS
Via IDUN HOLDING ApS -
HAPPYDAYS A/S
Via HAPPYHOLDING ApS -
Happydays II ApS
Via HAPPYHOLDING ApS
Direktørposter (1)
-
IDUN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.03.2010
Bestyrelsesposter (1)
-
HAPPYDAYS A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 03.04.2007
Ejendomme (1)
Tidslinje (11)
-
Happydays II ApS
Fratrådt som direktørDato: 24.11.2021
Registreringsdato: 24.11.2021 -
Anpartsselskabet af 1. september 2017 (Nu: Rejsefabrikken ApS)
Fratrådt som direktørDato: 24.11.2021
Registreringsdato: 24.11.2021 -
HAPPYDAYS A/S
Fratrådt som direktørDato: 01.09.2021
Registreringsdato: 01.09.2021
Blå bog (fortsat)
Søren har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 18 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Direktør
06.09.2018 - 24.11.2021
Ejerandel: 50% -
Reel ejer og Direktør
01.09.2017 - 24.11.2021
Ejerandel: 50% -
Direktør
24.08.2006 - 01.09.2021
Reel ejer
05.10.2006 - 01.09.2020
Bestyrelsesmedlem
03.04.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
02.01.2010 - 01.09.2020
Ejerandel: 50% -
Ejer
02.01.2010 - 14.03.2010
Ejer og Direktør
15.03.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2017-18 hvor HAPPYDAYS A/S kunne offentliggøre et overskud på 17.613' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor IDUN HOLDING ApS kunne offentliggøre et underskud på 1.535' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 1.307' DKK (HAPPYDAYS A/S).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 4' DKK (Anpartsselskabet af 1. september 2017 (Nu: Rejsefabrikken ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 19.794' DKK (IDUN HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 24' DKK (Anpartsselskabet af 1. september 2017 (Nu: Rejsefabrikken ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Søren' netværk er Karin Wenzel.