Bettina Kretschmer
Erhvervsaktiv siden: | 22. aug. 2006 (18 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | EUROTRUCKING A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 5.933' DKK NIJOBE HOLDING ApS (2019) |
Største underskud: | -1.679' DKK VESTEGNENS TRANSPORT SERVICE ApS (Nu: VTS Nordic ApS) (2020-21) |
Største egenkapital: | 6.360' DKK NIJOBE HOLDING ApS (2023) |
Største gæld: | 11.903' DKK VESTEGNENS TRANSPORT SERVICE ApS (Nu: VTS Nordic ApS) (2021-22) |
Flest årsværk: | 11 årsværk hos VESTEGNENS TRANSPORT SERVICE ApS (Nu: VTS Nordic ApS) (2018-19) |
Længste aktivitet: | Ejer af NIJOBE HOLDING ApS (11 år) |
Erhvervskarrieren startede i 2006 hos EUROTRUCKING A/S i rollen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Bettina Kretschmer i 2 år 9 måneder, før stoppet d. 17. juni 2009.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor vejgodstransport. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2014 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 18. juni 2014.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
NIJOBE HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
FastTrack ApS
Via NIJOBE HOLDING ApS -
VTS Nordic ApS
Via NIJOBE HOLDING ApS -
We do sun ApS
Via NIJOBE HOLDING ApS
Ejendomme (2)
Tidslinje (9)
-
Benijo ApS
Fratrådt som direktørDato: 01.01.2018
Registreringsdato: 01.01.2018 -
Benijo ApS
Tilknyttet som direktørDato: 13.09.2016
Registreringsdato: 13.09.2016 -
NIJOBE HOLDING ApS
Fratrådt som direktørDato: 21.10.2015
Registreringsdato: 21.10.2015
Blå bog (fortsat)
Bettina har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 13 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
25.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 40% -
Reel ejer
26.01.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Direktør
13.09.2016 - 01.01.2018
Reel ejer
06.12.2016 - 10.11.2020
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
31.10.2017 - 01.01.2018
Reel ejer
27.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Direktør
15.09.2013 - 21.10.2015
Ejer
15.09.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Bettina Kretschmer er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn NIJOBE HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 6.360' DKK. Gennem holdingselskabet NIJOBE HOLDING ApS har Bettina derfor også andele i FastTrack ApS (33.34-49.99%), VTS Nordic ApS (50-66.65%) samt We do sun ApS (33.34-49.99%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Bettina Kretschmer, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2019 hvor NIJOBE HOLDING ApS kunne fremvise et overskud på 5.933' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2021 hvor NIJOBE HOLDING ApS kunne fremvise et underskud på 227' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 867' DKK (NIJOBE HOLDING ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023-24 var et underskud på 146' DKK (We do sun ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 6.360' DKK (NIJOBE HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023-24 var på -75' DKK (We do sun ApS).
En af de forbindelser som går igen i Bettina' netværk er Kenneth Kretschmer Petersen.