Carsten Rene Andersen
Erhvervsaktiv siden: | 29. mar. 2012 (12 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | KIRKE STILLINGE BRUGSFORENING (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.926' DKK KIRKE STILLINGE BRUGSFORENING (2020) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 19.911' DKK KIRKE STILLINGE BRUGSFORENING (2023) |
Største gæld: | 4.202' DKK KIRKE STILLINGE BRUGSFORENING (2022) |
Flest årsværk: | 10 årsværk hos KIRKE STILLINGE BRUGSFORENING (2022) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af KIRKE STILLINGE BRUGSFORENING (9 år) |
Karrieren i erhvervslivet startede i 2012 hos KIRKE STILLINGE BRUGSFORENING i rollen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Carsten Rene Andersen i 9 år, før stoppet d. 26. april 2021.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor købmænd og døgnkiosker. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 som viste et overskud på 1.451' DKK.
Bestyrelsesposter (1)
-
KIRKE STILLINGE BRUGSFORENING
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 27.04.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
KIRKE STILLINGE BRUGSFORENING (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 27.04.2021
Registreringsdato: 27.04.2021 -
KIRKE STILLINGE BRUGSFORENING
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 26.04.2021
Registreringsdato: 26.04.2021 -
KIRKE STILLINGE BRUGSFORENING
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 29.03.2012
Registreringsdato: 29.03.2012
Blå bog (fortsat)
Carsten Rene Andersen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem hos KIRKE STILLINGE BRUGSFORENING der præsenterede et overskud på 1.926' DKK.
Carsten har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 9 år fra 2012 til 2021 hos KIRKE STILLINGE BRUGSFORENING.
En af de forbindelser som går igen i Carsten' netværk er Esben Bruun-Schmidt.