Charlotte Filtenborg Jakobsen
Erhvervsaktiv siden: | 11. jun. 2013 (11 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | JUNGET NY KØBMAND ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -255' DKK JUNGET NY KØBMAND ApS (2014-15) |
Største egenkapital: | 84' DKK JUNGET NY KØBMAND ApS (2013-14) |
Største gæld: | 431' DKK JUNGET NY KØBMAND ApS (2014-15) |
Længste aktivitet: | Ejer af Charlottes kødgryder (9 år 8 måneder) |
Karrieren som leder startede for alvor en dag i 2013 ved JUNGET NY KØBMAND ApS med titlen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Charlotte Filtenborg Jakobsen i 2 år 8 måneder, før stoppet den 28. februar 2016.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor købmænd og døgnkiosker. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2013-14 kunne vise et underskud på 85' DKK. Virksomheden lukkede endeligt d. 24. november 2017.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Charlottes kødgryder
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
JUNGET NY KØBMAND ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 28.02.2016
Registreringsdato: 28.02.2016 -
Charlottes kødgryder (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2015
Registreringsdato: 01.01.2015 -
JUNGET NY KØBMAND ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 11.06.2013
Registreringsdato: 11.06.2013
Blå bog (fortsat)
Charlotte har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 11 år 3 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.01.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
11.06.2013 - 28.02.2016
Ejerandel: Intet ejerskab