Michael Blaabjerg Sørensen
Erhvervsaktiv siden: | 5. sep. 2006 (18 år) |
Karrieren startede hos: | ANPARTSSELSKABET AF 5. SEPTEMBER 2006 (Direktør) |
Største overskud: | 6.192' DKK SØBORGGAARD A/S (2023) |
Største underskud: | -1.334' DKK ROYAL DANISH VENDORS A/S (2020) |
Største egenkapital: | 14.082' DKK ANPARTSSELSKABET AF 5. SEPTEMBER 2006 (2023) |
Største gæld: | 12.945' DKK SØBORGGAARD A/S (2021) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos SØBORGGAARD A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af ANPARTSSELSKABET AF 5. SEPTEMBER 2006 (18 år) |
Erhvervskarrieren startede i 2006 i ANPARTSSELSKABET AF 5. SEPTEMBER 2006 i rollen som Direktør, Stifter og Ejer. Hvervet som Direktør har Michael Blaabjerg Sørensen nu bestreddet i 18 år, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 som viste et overskud på 4.825' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
ANPARTSSELSKABET AF 5. SEPTEMBER 2006
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
SØBORGGAARD A/S
Via ANPARTSSELSKABET AF 5. SEPTEMBER 2006
Direktørposter (2)
-
ANPARTSSELSKABET AF 5. SEPTEMBER 2006
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.09.2006 -
SØBORGGAARD A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.09.2006
Bestyrelsesposter (2)
-
ROYAL DANISH VENDORS A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 10.05.2022 -
SØBORGGAARD A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 31.05.2008
Ejendomme (2)
Tidslinje (7)
-
ROYAL DANISH VENDORS A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 10.05.2022
Registreringsdato: 10.05.2022 -
EJENDOMSSELSKABET AF 20. DECEMBER 2007 ApS
Fratrådt som direktørDato: 02.07.2015
Registreringsdato: 02.07.2015 -
SØBORGGAARD A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 31.05.2008
Registreringsdato: 31.05.2008
Blå bog (fortsat)
Michael har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 18 år.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
10.05.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Reel ejer
07.09.2006 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
31.05.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Direktør
05.09.2006 - Stadig aktiv
Ejer
06.09.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
20.12.2007 - 02.07.2015
Ejerandel: Intet ejerskab
Michael Blaabjerg Sørensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn ANPARTSSELSKABET AF 5. SEPTEMBER 2006 (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 14.082' DKK. Gennem holdingselskabet ANPARTSSELSKABET AF 5. SEPTEMBER 2006 har Michael derfor også andele i SØBORGGAARD A/S (100%).
Se også koncerndiagram for Michael Blaabjerg Sørensen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor SØBORGGAARD A/S kunne fremvise et overskud på 6.192' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 6.192' DKK (SØBORGGAARD A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 14.082' DKK (ANPARTSSELSKABET AF 5. SEPTEMBER 2006).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 6.276' DKK (ROYAL DANISH VENDORS A/S).
En af de forbindelser som går igen i Michael' netværk er Søren Sørensen Blaabjerg.