Carsten Dahl-Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 4. jul. 2006 (18 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS DENMARK A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 14.381' DKK KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS DENMARK A/S (2017-18) |
Største underskud: | -34.999' DKK KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS DENMARK A/S (2020-21) |
Største egenkapital: | 82.496' DKK KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS DENMARK A/S (2018-19) |
Største gæld: | 198.284' DKK KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS DENMARK A/S (2022-23) |
Flest årsværk: | 226 årsværk hos KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS DENMARK A/S (2013-14) |
Længste aktivitet: | Ejer af C.D. HANSEN HOLDING ApS (14 år 7 måneder) |
Det startede for alvor en dag i 2006 hos KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS DENMARK A/S med titlen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Carsten Dahl-Hansen i , før stoppet d. 18. juli 2006.
Nu arbejder virksomheden med engroshandel med computere, ydre enheder og software. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2022-23 kunne vise et underskud på 4.704' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
C.D. HANSEN HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Inova Skincare ApS
Via C.D. HANSEN HOLDING ApS -
B4Beauty Care ApS
Via C.D. HANSEN HOLDING ApS
Direktørposter (3)
-
C.D. HANSEN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.02.2010 -
Inova Skincare ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2011 -
B4Beauty Care ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.11.2017
Ejendomme (1)
Tidslinje (18)
-
Umbrella IT Group ApS
Fratrådt som direktørDato: 03.03.2020
Registreringsdato: 03.03.2020 -
INOVA Energy ApS
Fratrådt som direktørDato: 03.03.2020
Registreringsdato: 03.03.2020 -
INOVA NORDIC ApS
Fratrådt som direktørDato: 03.03.2020
Registreringsdato: 03.03.2020
Blå bog (fortsat)
Carsten har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 16 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
15.06.2011 - Stadig aktiv
Direktør
01.07.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
12.02.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
23.12.2015 - 09.01.2024
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
12.06.2017 - 24.09.2019
Reel ejer
05.03.2019 - 13.11.2019
Bestyrelsesmedlem
25.09.2019 - 21.11.2019
Reel ejer
14.11.2019 - 29.12.2023
Direktør
21.11.2019 - 03.03.2020
Ejerandel: 50% -
Direktør
19.02.2010 - 03.03.2020
Reel ejer
30.06.2013 - 29.12.2023
Ejerandel: 100%
Carsten Dahl-Hansen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn C.D. HANSEN HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 21.939' DKK. Igennem holdingselskabet C.D. HANSEN HOLDING ApS har Carsten derfor også ejerandele i Inova Skincare ApS (100%) samt B4Beauty Care ApS (100%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Carsten Dahl-Hansen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2015-16 hvor INOVA Energy ApS kunne offentliggøre et overskud på 12.956' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2019 hvor INOVA Energy ApS kunne offentliggøre et underskud på 6.779' DKK.