Jess Lohmann Gormsen
Erhvervsaktiv siden: | 28. jun. 2013 (11 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | SADOLIN FARVELAND VEJLE A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 2.120' DKK SADOLIN FARVELAND VEJLE A/S (2020) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 5.014' DKK SADOLIN FARVELAND VEJLE A/S (2015) |
Største gæld: | 7.659' DKK SADOLIN FARVELAND VEJLE A/S (2023) |
Flest årsværk: | 11 årsværk hos SADOLIN FARVELAND VEJLE A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af J. Gormsen Holding ApS (8 år) |
Karrieren som leder begyndte for alvor dengang i 2013 hos SADOLIN FARVELAND VEJLE A/S som Bestyrelsesmedlem og Reel ejer. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Jess Lohmann Gormsen i 3 år 3 måneder, inden stoppet den 10. oktober 2016.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen farve- og tapetforretninger. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 241' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
J. Gormsen Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
SADOLIN FARVELAND FREDERICIA ApS
Via J. Gormsen Holding ApS -
SADOLIN FARVELAND VEJLE A/S
Via J. Gormsen Holding ApS -
Sadolin Farveland Esbjerg ApS
Via J. Gormsen Holding ApS
Direktørposter (2)
-
SADOLIN FARVELAND FREDERICIA ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.10.2016 -
J. Gormsen Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.09.2016
Bestyrelsesposter (1)
-
SADOLIN FARVELAND VEJLE A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 11.10.2016
Ejendomme (1)
Tidslinje (6)
-
SADOLIN FARVELAND FREDERICIA ApS
Tilknyttet som direktørDato: 11.10.2016
Registreringsdato: 11.10.2016 -
SADOLIN FARVELAND VEJLE A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 11.10.2016
Registreringsdato: 11.10.2016 -
SADOLIN FARVELAND VEJLE A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 10.10.2016
Registreringsdato: 10.10.2016
Blå bog (fortsat)
Jess har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 11 år 3 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
12.10.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 40% -
Direktør
11.10.2016 - Stadig aktiv
Reel ejer
12.10.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 40% -
Stifter, Ejer og Direktør
16.09.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
28.06.2013 - 10.10.2016
Bestyrelsesmedlem
11.10.2016 - Stadig aktiv
Reel ejer
12.10.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 40%
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor SADOLIN FARVELAND FREDERICIA ApS fremviste et overskud på 997' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 397' DKK (J. Gormsen Holding ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.945' DKK (SADOLIN FARVELAND VEJLE A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.108' DKK (SADOLIN FARVELAND FREDERICIA ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jess' netværk er Peter Nørgaard Dyrehauge.