Mogens Kristian Andersen
Erhvervsaktiv siden: | 8. jun. 2011 (13 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | PELAGIA DANMARK A/S (Direktør) |
Største overskud: | 5.332' DKK PELAGIA DANMARK A/S (2023) |
Største underskud: | -2.416' DKK PELAGIA DANMARK A/S (2021) |
Største egenkapital: | 19.703' DKK PELAGIA DANMARK A/S (2023) |
Største gæld: | 162.404' DKK PELAGIA DANMARK A/S (2022) |
Flest årsværk: | 10 årsværk hos PELAGIA DANMARK A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af PELAGIA DANMARK A/S (13 år 3 måneder) |
Karrieren I Danmark startede i 2011 ved PELAGIA DANMARK A/S (tidligere EGERSUND DANMARK A/S) i rollen som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Rollen som Direktør har Mogens Kristian Andersen nu bestreddet i 13 år 3 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor forarbejdning og konservering af fisk, krebsdyr og bløddyr, undtagen fiskemel. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 som viste et overskud på 5.332' DKK.
Direktørposter (2)
-
Projekt Skagen A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.06.2020 -
PELAGIA DANMARK A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.06.2011
Bestyrelsesposter (4)
-
Projekt Skagen A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 26.06.2020 -
FONDEN INCEVIDA
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 21.11.2014 -
DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND SKAGEN UDDANNELSESCENTER
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 07.06.2021 -
PELAGIA DANMARK A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 07.10.2014
Ejendomme (1)
Tidslinje (16)
-
DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND SKAGEN UDDANNELSESCENTER (Næstformand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 07.06.2021
Registreringsdato: 07.06.2021 -
DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND SKAGEN UDDANNELSESCENTER
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 06.06.2021
Registreringsdato: 06.06.2021 -
Projekt Skagen A/S
Tilknyttet som direktørDato: 26.06.2020
Registreringsdato: 26.06.2020
Blå bog (fortsat)
Mogens har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 13 år 3 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Bestyrelsesmedlem
26.06.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
21.11.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
08.06.2011 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
07.10.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
18.09.2014 - 06.06.2021
Bestyrelsesmedlem
07.06.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Ejer og Direktør
25.10.2012 - 12.02.2018
Ejerandel: 100%
Mogens Kristian Andersen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem ved PELAGIA DANMARK A/S der præsenterede et overskud på 5.332' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem ved PELAGIA DANMARK A/S der præsenterede et underskud på 2.416' DKK.
Mogens har i alt siddet i bestyrelsen hos 7 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 4 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 9 år 11 måneder fra 2014 til i dag hos PELAGIA DANMARK A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 5.332' DKK (PELAGIA DANMARK A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 507' DKK (DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND SKAGEN UDDANNELSESCENTER).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 19.703' DKK (PELAGIA DANMARK A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 172' DKK (WALS ApS).
En af de forbindelser som går igen i Mogens' netværk er Jens Lundholm Pedersen.