Ole Tangen Søgaard
Erhvervsaktiv siden: | 30. maj 2013 (11 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | GROW INVEST A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 2.067' DKK Rahbek VVS ApS (2022-23) |
Største underskud: | -2.003' DKK GROW INVEST A/S (2014-15) |
Største egenkapital: | 4.393' DKK Rahbek VVS ApS (2022-23) |
Største gæld: | 19.443' DKK RAHBEK BRANDE A/S (2013-14) |
Flest årsværk: | 22 årsværk hos Rahbek VVS ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af Tangen Holding ApS (7 år 3 måneder) |
Det begyndte den dag i 2013 ved GROW INVEST A/S i hvervet som Bestyrelsesmedlem, Direktør og Ejer. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Ole Tangen Søgaard i 3 år 5 måneder, før fratrædelsen den 24. november 2016.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2013-14 viste et underskud på 1.431' DKK. Virksomheden ophørte endeligt den 30. august 2017.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Tangen Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Rahbek VVS ApS
Via Tangen Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Tangen Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.06.2017 -
Rahbek VVS ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.09.2017
Bestyrelsesposter (1)
-
Rahbek VVS ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 12.01.2018
Tidslinje (18)
-
Rahbek VVS ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 12.01.2018
Registreringsdato: 12.01.2018 -
Rahbek VVS ApS
Tilknyttet som direktørDato: 11.09.2017
Registreringsdato: 11.09.2017 -
GROW INVEST A/S (25-33.33%)
Er ikke længere ejerDato: 30.08.2017
Registreringsdato: 30.08.2017
Blå bog (fortsat)
Ole har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 11 år 4 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
27.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som menighedsrådsmedlem -
Stifter, Ejer og Direktør
19.06.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
05.09.2017 - 05.09.2017
Direktør
11.09.2017 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
12.01.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Bestyrelsesmedlem
30.05.2013 - 24.11.2016
Direktør
25.02.2016 - 24.11.2016
Ejer
16.02.2017 - 30.08.2017
Ejerandel: 25-33.33% -
Stifter og Direktør
30.05.2013 - 14.02.2017
Ejer
03.06.2013 - 14.02.2017
Ejerandel: 100%
Ole Tangen Søgaard er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Tangen Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 311' DKK. Gennem sit holdingselskab Tangen Holding ApS har Ole dermed også andele i Rahbek VVS ApS (25-33.33%).
Du kan også se koncerndiagram for Ole Tangen Søgaard, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor Rahbek VVS ApS landede et overskud på 2.067' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2013-14 hvor OTS - 2013 ApS landede et underskud på 1.376' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 2.067' DKK (Rahbek VVS ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 4.393' DKK (Rahbek VVS ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 311' DKK (Tangen Holding IVS (Nu: Tangen Holding ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Ole' netværk er Hanne Dam Frandsen.