Bo Gammeltoft Højbjerg
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 2013 (11 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | HAV 2013 ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.222' DKK B. Højbjerg Invest ApS (Nu: Lake C ApS) (2021) |
Største underskud: | -199' DKK B. Højbjerg Invest ApS (Nu: Lake C ApS) (2015) |
Største egenkapital: | 1.435' DKK B. Højbjerg Invest ApS (Nu: Lake C ApS) (2022) |
Største gæld: | 250' DKK B. Højbjerg Invest ApS (Nu: Lake C ApS) (2020) |
Længste aktivitet: | Ejer af B. HØJBJERG ApS (9 år 11 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder startede i 2013 i HAV 2013 ApS i rollen som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Bo Gammeltoft Højbjerg i 2 år 7 måneder, før fratrædelsen d. 1. februar 2016.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor andre informationstjenester i.a.n.. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2017 som viste et overskud på 36' DKK. Virksomheden lukkede slutteligt d. 16. maj 2022.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
B. HØJBJERG ApS
Ejerandel: 100% -
Lake C ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (2)
-
Lake C ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.02.2016 -
B. HØJBJERG ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.10.2014
Tidslinje (12)
-
B. Højbjerg Invest ApS (Nu: Lake C ApS) (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 12.02.2016
Registreringsdato: 12.02.2016 -
B. Højbjerg Invest ApS (Nu: Lake C ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 12.02.2016
Registreringsdato: 12.02.2016 -
MUNTIO ApS (Nu: Lake C ApS) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 12.02.2016
Registreringsdato: 12.02.2016
Blå bog (fortsat)
Bo har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 11 år 2 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
01.10.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.01.2015 - 11.02.2016
Bestyrelsesmedlem
01.01.2015 - 12.02.2016
Ejer og Direktør
12.02.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
01.07.2013 - 01.02.2016
Ejerandel: Intet ejerskab
Bo Gammeltoft Højbjerg er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn B. HØJBJERG ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 53' DKK. Gennem holdingselskabet B. HØJBJERG ApS har Bo derfor også andele i & .
Du kan også se koncerndiagram for Bo Gammeltoft Højbjerg, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2021 hvor B. Højbjerg Invest ApS (Nu: Lake C ApS) kunne fremvise et overskud på 1.222' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2015 hvor B. Højbjerg Invest ApS (Nu: Lake C ApS) kunne fremvise et underskud på 199' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 24' DKK (B. Højbjerg Invest ApS (Nu: Lake C ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.061' DKK (B. Højbjerg Invest ApS (Nu: Lake C ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 53' DKK (B. HØJBJERG ApS).