Per Vestergaard
Erhvervsaktiv siden: | 28. jun. 1984 (40 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | HENNING VESTERGAARD & SØN ApS (Direktør) |
Største overskud: | 10.250' DKK ApS KBUS 35 NR. 1273 (Nu: PER VESTERGAARD HOLDING ApS) (2023-24) |
Største underskud: | -6.005' DKK HENNING VESTERGAARD & SØN ApS (2019-20) |
Største egenkapital: | 70.252' DKK ApS KBUS 35 NR. 1273 (Nu: PER VESTERGAARD HOLDING ApS) (2023-24) |
Største gæld: | 49.699' DKK HENNING VESTERGAARD & SØN ApS (2021-22) |
Flest årsværk: | 21 årsværk hos HENNING VESTERGAARD & SØN ApS (2019-20) |
Længste aktivitet: | Direktør af HENNING VESTERGAARD & SØN ApS (40 år 3 måneder) |
Det hele begyndte den dag i 1984 hos HENNING VESTERGAARD & SØN ApS i hvervet som Direktør og Ejer. Titlen som Direktør har Per Vestergaard nu besiddet i 40 år 3 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Nu opererer virksomheden indenfor møbelforretninger. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023-24 viste et underskud på 716' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
PER VESTERGAARD HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
HENNING VESTERGAARD & SØN ApS
Via PER VESTERGAARD HOLDING ApS -
VESTERGAARD MØBLER, HOLBÆK ApS
Via PER VESTERGAARD HOLDING ApS -
DPJ EJENDOMME ApS
Via PER VESTERGAARD HOLDING ApS
Direktørposter (3)
-
DPJ EJENDOMME ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.04.2012 -
PER VESTERGAARD HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.12.1998 -
ApS KBUS 35 NR. 1274
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.12.1998
Ejendomme (1)
Tidslinje (12)
-
PER VESTERGAARD & SØN ApS
Fratrådt som direktørDato: 20.02.2023
Registreringsdato: 20.02.2023 -
HENNING VESTERGAARD & SØN ApS (33.34-49.99%)
Er ikke længere ejerDato: 01.04.2022
Registreringsdato: 01.04.2022 -
HENNING VESTERGAARD & SØN ApS (33.34-49.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 02.07.2019
Registreringsdato: 02.07.2019
Blå bog (fortsat)
Per har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 40 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Direktør
20.04.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Reel ejer
27.06.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Ejer
01.08.1998 - Stadig aktiv
Direktør
18.12.1998 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
01.07.1998 - 01.01.2024
Direktør
18.12.1998 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Direktør
10.05.2006 - 20.02.2023
Ejerandel: 60%
Per Vestergaard er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn PER VESTERGAARD HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2023-24 kunne fremvise en egenkapital på 70.252' DKK. Gennem sit holdingselskab PER VESTERGAARD HOLDING ApS har Per dermed også andele i HENNING VESTERGAARD & SØN ApS (50-66.65%), VESTERGAARD MØBLER, HOLBÆK ApS (50-66.65%) samt DPJ EJENDOMME ApS (33.34-49.99%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Per Vestergaard, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023-24 hvor ApS KBUS 35 NR. 1273 (Nu: PER VESTERGAARD HOLDING ApS) landede et overskud på 10.250' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019-20 hvor HENNING VESTERGAARD & SØN ApS landede et underskud på 6.005' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023-24 var et overskud på 10.250' DKK (ApS KBUS 35 NR. 1273 (Nu: PER VESTERGAARD HOLDING ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023-24 var et underskud på 716' DKK (HENNING VESTERGAARD & SØN ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 70.252' DKK (ApS KBUS 35 NR. 1273 (Nu: PER VESTERGAARD HOLDING ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023-24 var på 2.321' DKK (DPJ EJENDOMME ApS).
En af de forbindelser som går igen i Per' netværk er Jacob Vestergaard.