Kristian Klit
Erhvervsaktiv siden: | 19. okt. 2010 (13 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | JETSET ApS (Direktør) |
Største overskud: | 90' DKK A&K Invest IVS (Nu: annelinde.com ApS) (2020-21) |
Største underskud: | -110' DKK TRADE DK ApS (2019) |
Største egenkapital: | 142' DKK A&K Invest IVS (Nu: annelinde.com ApS) (2023-24) |
Største gæld: | 1.148' DKK A&K Invest IVS (Nu: annelinde.com ApS) (2021-22) |
Længste aktivitet: | Ejer af annelinde.com ApS (6 år 8 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson startede i 2010 i JETSET ApS i rollen som Direktør. Hvervet som Direktør bestred Kristian Klit i 3 år 1 måned, før fratrædelsen d. 10. december 2013.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor undervisning inden for sport og fritid. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2014 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 29. august 2014.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
annelinde.com ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Direktørposter (1)
-
annelinde.com ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.08.2018
Tidslinje (8)
-
TRADE DK ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 01.11.2018
Registreringsdato: 01.11.2018 -
TRADE DK ApS
Fratrådt som direktørDato: 01.11.2018
Registreringsdato: 01.11.2018 -
A&K Invest IVS (Nu: annelinde.com ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 01.08.2018
Registreringsdato: 01.08.2018
Blå bog (fortsat)
Kristian har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 12 år 4 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.01.2018 - Stadig aktiv
Direktør
01.08.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Ejer
30.06.2015 - 01.11.2018
Direktør
25.10.2015 - 01.11.2018
Ejerandel: 100% -
Direktør
19.10.2010 - 10.12.2013
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor A&K Invest IVS (Nu: annelinde.com ApS) kunne fremvise et overskud på 90' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor A&K Invest IVS (Nu: annelinde.com ApS) kunne fremvise et underskud på 67' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Kristian' netværk er Anne Ingeborg Linde Klit.