Jan Højgaard Funder
Erhvervsaktiv: | 1. dec. 2006 - 30. apr. 2022 |
Karrieren startede hos: | MJ AF 1/12 2006 HOLDING ApS (Direktør) |
Største overskud: | 536' DKK RY BYCENTER A/S (Nu: RY BYTORV A/S) (2014) |
Største underskud: | -6.982' DKK RY BYCENTER A/S (Nu: RY BYTORV A/S) (2019) |
Største egenkapital: | 12.402' DKK RY BYCENTER A/S (Nu: RY BYTORV A/S) (2016) |
Største gæld: | 31.926' DKK RY BYCENTER A/S (Nu: RY BYTORV A/S) (2014) |
Længste aktivitet: | Ejer af MJ AF 1/12 2006 HOLDING ApS (17 år 9 måneder) |
Erhvervskarrieren startede i 2006 i MJ AF 1/12 2006 HOLDING ApS i rollen som Direktør, Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartneren Malene Højgaard Funder at Jan Højgaard Funder stiftede MJ AF 1/12 2006 HOLDING ApS den dag i december 2006. Hvervet som Direktør, Ejer og Stifter har Jan nu bestreddet i 17 år 9 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 17 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste årsregnskab for 2022-23 som viste et underskud på 6' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
MJ AF 1/12 2006 HOLDING ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
MARSKENDAL ApS
Via MJ AF 1/12 2006 HOLDING ApS -
MARSKENDAL ERHVERV ApS
Via MJ AF 1/12 2006 HOLDING ApS -
RY BYTORV A/S
Via MJ AF 1/12 2006 HOLDING ApS
Direktørposter (3)
-
MARSKENDAL ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.01.2007 -
MARSKENDAL ERHVERV ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.08.2007 -
MJ AF 1/12 2006 HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.12.2006
Bestyrelsesposter (3)
-
MARSKENDAL ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 31.01.2007 -
RY BYTORV A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 21.12.2006 -
MARSKENDAL ERHVERV ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.08.2007
Tidslinje (15)
-
Jysk montageservice (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.04.2022
Registreringsdato: 30.04.2022 -
Jysk montageservice (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.05.2020
Registreringsdato: 01.05.2020 -
RY BYTORV I ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 08.02.2013
Registreringsdato: 08.02.2013
Blå bog (fortsat)
Jan har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 17 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem, Direktør og Reel ejer
01.08.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Bestyrelsesmedlem, Direktør og Reel ejer
31.01.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Bestyrelsesmedlem og Ejer
21.12.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20-24.99% Via MJ AF 1/12 2006 HOLDING ApS -
Stifter, Direktør og Ejer
01.12.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.05.2020 - 30.04.2022
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Jan Højgaard Funder er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn MJ AF 1/12 2006 HOLDING ApS (50% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på -753' DKK. Gennem holdingselskabet MJ AF 1/12 2006 HOLDING ApS har Jan derfor også andele i MARSKENDAL ApS (50-66.65%), MARSKENDAL ERHVERV ApS (50-66.65%) & RY BYTORV A/S (20-24.99%).
Udforsk også koncerndiagram for Jan Højgaard Funder, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Jan Højgaard Funder har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2014 som bestyrelsesmedlem i RY BYCENTER A/S (Nu: RY BYTORV A/S) der præsenterede et overskud på 536' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2019 som bestyrelsesmedlem i RY BYCENTER A/S (Nu: RY BYTORV A/S) der præsenterede et underskud på 6.982' DKK.
Jan har i alt siddet i bestyrelsen hos 6 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 3 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 17 år 9 måneder fra 2006 til i dag hos RY BYTORV A/S.
En af de forbindelser som går igen i Jan' netværk er Malene Højgaard Funder.