Anne Lie Vesterager
Erhvervsaktiv siden: | 15. dec. 2011 (12 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | MEDEA DANMARK A/S (Reel ejer) |
Største overskud: | 398' DKK MEDEA DANMARK A/S (2020) |
Største underskud: | -915' DKK MEDEA DANMARK A/S (2021) |
Største egenkapital: | 1.655' DKK MEDEA DANMARK A/S (2015) |
Største gæld: | 190' DKK KRUSÅ-PADBORG FLYVEPLADS ApS (2019) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af MEDEA DANMARK A/S (12 år 9 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte den dag i 2011 ved MEDEA DANMARK A/S i hvervet som Reel ejer og Bestyrelsesmedlem. Denne rolle har Anne Lie Vesterager nu besiddet i 12 år 9 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Nu opererer virksomheden indenfor fremstilling af øvrige maskiner til specielle formål i.a.n.. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 viste et overskud på 16' DKK.
Tidslinje (4)
-
MEDEA DANMARK A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 08.04.2024
Registreringsdato: 08.04.2024 -
KRUSÅ-PADBORG FLYVEPLADS ApS (25-33.33%)
Er ikke længere ejerDato: 12.07.2018
Registreringsdato: 12.07.2018 -
KRUSÅ-PADBORG FLYVEPLADS ApS (25-33.33%)
Tilknyttet som ejerDato: 12.07.2018
Registreringsdato: 12.07.2018
Blå bog (fortsat)
Anne har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 12 år 9 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
15.12.2011 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
30.04.2013 - 08.04.2024
Ejerandel: 100% -
Ejer
12.07.2018 - 12.07.2018
Reel ejer
12.07.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 26,65%
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 148' DKK (KRUSÅ-PADBORG FLYVEPLADS ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 888' DKK (KRUSÅ-PADBORG FLYVEPLADS ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 415' DKK (MEDEA DANMARK A/S).
En af de forbindelser som går igen i Anne' netværk er Niels Ole Vesterager.